Prevendo-se a vacatura do lugar de Diretor de Serviços de Administração de Recursos, unidade orgânica de nível I, a partir de 01 de novembro de 2013, pelo termo da comissão de serviço do mestre Sérgio José da Cunha Silva;
Considerando que o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., está em processo de reestruturação no âmbito do PREMAC, dando origem ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. (IMT, I. P.);
Considerando a necessidade de assegurar a coordenação e a regular prossecução das atribuições e competências cometidas àquela unidade orgânica;
O Conselho Diretivo do IMT, I. P., no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Decreto-Lei 236/2012, de 31.10 e pelas alíneas f) e g) do artigo 21.º da Lei 3/2004 de 15.01, alterada pela Lei 51/2005 de 30.08, pelo Decreto-Lei 200/2006 de 25.10, pelo Decreto-Lei 105/2007 de 03.04, pelo Decreto-Lei 5/2012, de 17.01, que a republicou, delibera designar o mestre Sérgio José da Cunha Silva, para exercer aquele cargo, em regime de substituição, nos termos do n.º 3 do artigo 24.º da Lei 2/2004, de 15.01, com a redação dada pela Lei 51/2005, de 30.08, pela Lei 64-A/2008, de 31.12, pela Lei 3-B/2010, de 28.04 e pela Lei 64/2011, de 22.12, que a republicou, articulado com o Despacho 507/2010 de 30.11.2009, publicado no Diário da República n.º 5, 2.ª série, de 08.01.2010.
A presente deliberação produz efeitos a partir de 01 de novembro de 2013.
21 de outubro de 2013. - O Conselho Diretivo do IMT, I. P.: João Fernando Amaral Carvalho, presidente - Eduardo Raul Lopes Rodrigues, vogal - Ana Isabel Silva Pereira de Miranda Vieira de Freitas, vogal.
Síntese curricular
Identificação:
Nome: Sérgio José da Cunha Silva
Nascimento: 16 de abril de 1965 em Lisboa
Habilitações Académicas:
2005/6 - Pós-Graduação em Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) (Parte curricular de Doutoramento).
2001/4 - Mestrado em Administração e Políticas Públicas, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).
1989/94 - Licenciatura em Gestão pela Universidade Autónoma de Lisboa (UAL).
Formação Profissional Relevante:
2009 - FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública (150h).
2009 - O Novo Regime da Contratação Pública (30h)
2008 - Liderança e Gestão de Equipas (30h)
2007 - Enquadramento Jurídico da Mobilidade Especial (35h)
2006 - Auditoria e Controlo Interno na Administração Pública (14h)
2004 - Introdução ao Controlo Financeiro - 5.ª Ed., promovido pelo INA (156h)
2000 - Código do Procedimento Administrativo: Teoria e Prática (24h)
1996 - Instrumentos Básicos de Gestão Empresarial (406 h)
Atividade Profissional Relevante:
IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes - Desde 1/11/2012 até à data - como Diretor de Serviços de Administração de Recursos (IMT sucedeu ao IMTT) (Orçamento e Contabilidade, Património, Recursos Humanos e Formação).
IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres - Desde 1/11/2010 até 31/10/2012 - como Diretor de Serviços de Administração de Recursos
ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Desde 1/11/2006 até 31/10/2010 - como Diretor de Serviços Administrativos (Orçamento e Contabilidade, Património e Recursos Humanos).
Secretaria-Geral do Ministério da Economia e da Inovação - Desde 05/01/2005 até 31/10/2006 - Como Chefe de Divisão de Auditoria Financeira e de Execução (SG MEI sucedeu ao GAGEST).
GAGEST - Gabinete de Gestão do ex-Ministério da Economia -Desde 25/08/2003 até 04/01/2005 - Como Chefe de Divisão de Auditoria Financeira e de Execução.
DGI - Direção-Geral da Indústria - Desde 1/1/2002 até 24/08/2003 - Como Chefe de Divisão de Apoio Técnico, exercendo funções na área da execução orçamental, aprovisionamento e logística.
INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica - Desde 11/6/1996 até 31/12/2001 - Como Técnico Superior de 2.ª e 1.ª Classe na Direção de Serviços Administrativos exercendo funções nas áreas de Contabilidade e Orçamento.
207373571