Aviso (extrato) n.º 8057/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos, datados de 21 de maio de 2013, e, ao abrigo do n.º 2 do art.º 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na versão atual e no uso das competências que me foram conferidas pela alínea a) do n.º 2 do art.º 68.º da Lei 169/99, de 18 de setembro, na versão atual, na sequência da entrada em vigor do Regulamento Orgânico e do Regulamento das Estruturas Flexíveis do município de Montijo, foram nomeados, em regime de substituição, nos termos previstos nos n.os 1 e 2 do art.º 27.º da Lei 2/2004, na versão atual e no art.º 19.º, n.º 1 alínea b) da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, com efeitos a 17 de maio de 2013, os licenciados Rui José Marques Geirinhas, no cargo de chefe da Divisão de Cultura, Biblioteca, Juventude e Desporto e António Manuel Reis Pereira, no cargo de chefe da Divisão de Obras, Serviços Urbanos, Ambiente e Qualidade de Vida. Anexam-se a seguir as respetivas notas curriculares.
Nota do currículo académico
Nome - Rui José Marques Geirinhas
Habilitações literárias - Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas/Ramo Educacional - 2001.
Na área da formação profissional é de destacar:
Seminário de Alta Direção;
Seminário Internacional "Comunicação e Marketing Político";
Seminário "Triunfo das Políticas Culturais Autárquicas";
Encontro "Património Cultural Imaterial".
Nota do currículo profissional
De 1989 a 2002 - professor do ensino básico e secundário;
2002 - Assessor de Imprensa do Presidente da Câmara do Barreiro;
2004 a 2006 - Chefe de Divisão Municipal de Informação e Relações Públicas da Câmara Municipal do Barreiro;
2007 a 2010 - Assessor Cultural da Presidente da Câmara Municipal do Montijo
Professor da Universidade Sénior do Montijo;
Chefe de redação e diretor de alguns jornais locais;
De 2011/01/03 a 2013/05/16 - Diretor de Departamento de Desenvolvimento Social, Cultural e de Saúde do Município de Montijo.
Nota do currículo académico
Nome - António Manuel dos Reis Pereira
Habilitações Literárias - Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico - 1992.
Na área da formação profissional é de destacar:
Regime Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas - 1999,
Conservação e reabilitação de edifícios recentes - 2004;
Operacionalização do SIADAP- 2006;
Térmica de Edifícios - aplicação do novo RCCTE a projetos de edifícios - 2007;
Acústica de Edifícios - 2008.
Nota do currículo profissional
Em 1992 - Ingressa na Câmara Municipal de Lisboa como Engenheiro Civil;
1992 a 1996 - Fiscalização Análise e Revisão do Projeto - Eixo Viário Norte/Sul;
1997 - Fiscalização do troço EVFN/S e colaboração num gabinete de projetos;
1998 - Participação em comissões de avaliação de propostas de empreitadas de construção de estradas;
2001 - Transferido para a Câmara Municipal do Montijo - Coordenação da fiscalização de obras municipais e do núcleo de estradas e caminhos;
2007- 2010 - Chefe de Divisão de Obras Municipais da Câmara Municipal de Montijo.
De 2011/01/14 a 2013/05/16 - Chefe de Divisão de Obras Municipais do Departamento de Obras e Meio Ambiente, do Município de Montijo.
27 de maio de 2013. - A Presidente da Câmara, Maria Amélia Antunes.
307004559