Para os devidos efeitos, torna-se público que, por deliberação da Comissão Executiva Metropolitana do Porto de 24 de maio de 2017, foi designado, em regime de substituição, com fundamento na vacatura do lugar, como dirigente intermédio de 2.º grau, Chefe de Divisão de Contabilidade, o Técnico Superior, Dr.ª Maria Conceição da Silva Pinto, pertencente ao mapa de pessoal da Área Metropolitana do Porto, ao abrigo do estipulado nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, por força do vertido no artigo 19.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, aplicado por força do disposto no n.º 4 do artigo 10.º da Lei 77/2015, de 29 de julho (Estatuto do Pessoal Dirigente das Entidades Intermunicipais), o qual possui a competência técnica e conhecimentos especializados na área de atuação da referida unidade orgânica, perfil e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, e reúne os requisitos habilitacionais e a experiência profissional adequado ao exercício das funções inerentes.
A presente designação, em regime de substituição, terá a duração de 90 (noventa) dias, e produz efeitos a 24 de maio de 2017, inclusive.
1 de junho de 2017. - O Primeiro-Secretário da Comissão Executiva Metropolitana do Porto, Dr. Lino Ferreira.
ANEXO
Nota relativa ao currículo académico e profissional
Nome: Maria Conceição Silva Pinto
Data de Nascimento: 22-06-1966
Habilitações académicas
Bacharelato em Contabilidade e Administração, pelo Instituto de Contabilidade e Administração do Porto;
Licenciatura Bietápica em Contabilidade e Administração - Ramo de Administração Pública, pelo Instituto de Contabilidade e Administração do Porto;
Várias ações de formação nas múltiplas vertentes da contabilidade.
Experiência profissional
Desde 23 de abril de 2007 - Técnica Superior, na área funcional económica na Área Metropolitana do Porto - Departamento de Administração Geral - Divisão de Contabilidade;
De 8 de janeiro de 1988 a 23 de abril de 2007 - Técnica de Contabilidade e Administração, na Área Metropolitana do Porto - Departamento Administrativo;
De 23 agosto de 1993 a 7 de janeiro de 1998 - Técnica de Contabilidade e Administração, na Câmara Municipal do Porto, na Direção Municipal de Recursos Humanos na Repartição de Expediente e Contabilidade.
De janeiro a junho de 1993, como Contabilista, na Firma Stand Maia - Representação de Automóveis Lda.
De fevereiro a junho de 1988, empresa Forrester e Cª, Lda. (Vinhos do Porto Offley) como profissional liberal na área da Contabilidade Financeira.
310600926