Aviso 7245/2002 (2.ª série) - AP. - Por despachos de 24 de Janeiro de 2002, 21 de Janeiro de 2002, 28 de Fevereiro de 2002, 21 de Março de 2002, 27 de Março de 2002, 4 de Abril de 2002, 24 de Abril de 2002, 17 de Janeiro de 2002 e 14 de Fevereiro de 2002 do conselho de administração deste Hospital, foram renovados os contrato de trabalho a termo certo, por urgente conveniência de serviço, nas categorias que a seguir se referem, bem como nos períodos e com efeitos a partir das datas que abaixo se indicam, ao abrigo do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, com:
Auxiliar de acção médica:
Maria Alda Silva P. Rodrigues - 27 de Março de 2002, por dois meses (despacho de 24 de Janeiro de 2002).
Elvira Maria Pires Martins - 26 de Março de 2002, por um mês (despacho de 21 de Janeiro de 2002).
Elvira Maria Pires Martins - 26 de Abril de 2002, por um mês (despacho de 21 de Janeiro de 2002).
Maria João Silva Alves Gaspar - 2 de Abril de 2002, por um mês (despacho de 28 de Fevereiro de 2002).
Helena Maria Martins Marques - 25 de Abril de 2002, por um mês (despacho de 21 de Março de 2002).
Catarina Maçarico Carvalho Pereira - 31 de Abril de 2002, por um mês (despacho de 27 de Março de 2002).
Cristina Garcia Serrano - 31 de Abril de 2002, por um mês (despacho de 27 de Março de 2002).
Elisabete Maria Canelas Serrão - 31 de Março de 2002, por um mês (despacho de 4 de Abril de 2002).
Elisabete Maria Canelas Serrão - 1 de Maio de 2002, por um mês (despacho de 4 de Abril de 2002).
Cláudia Sofia Neto Realista Canelas - 30 de Abril de 2002, por três meses (despacho de 24 de Abril de 2002).
Helena Maria Martins Marques - 25 de Abril de 2002, por quatro meses (despacho de 24 de Abril de 2002).
Manuela Silva Marques Luís - 7 de Maio de 2002, por quatro meses (despacho de 24 de Abril de 2002).
Maria João da Silva Alves Gaspar - 2 de Maio de 2002, por um mês (despacho de 24 de Abril de 2002).
Maria Otília Figueiredo Batista - 22 de Abril de 2002, por três meses (despacho de 17 de Janeiro de 2002).
Rodrigo Mendes da Costa - 20 de Março de 2002, por um mês (despacho de 14 de Fevereiro de 2002).
Rodrigo Mendes da Costa - 20 de Abril de 2002, por um mês (despacho de 14 de Fevereiro de 2002).
Rodrigo Mendes da Costa - 20 de Maio de 2002, por um mês (despacho de 14 de Fevereiro de 2002).
Por despachos de 27 de Março de 2002 do conselho de administração deste Hospital, foram celebrados os contratos de trabalho a termo certo, por urgente conveniência de serviço, na categoria que a seguir se refere, bem como nos períodos e com efeitos a partir das datas que abaixo se indicam, ao abrigo do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17de Julho, com:
Enfermeiras:
Catarina Maçarico Carvalho Pereira - 1 de Abril de 2002, por um mês.
Cristina Garcia Serrano - 1 de Abril de 2002, por um mês.
Por despacho de 24 de Abril de 2002 do conselho de administração deste Hospital, foram renovados os contratos de trabalho a termo certo, por urgente conveniência de serviço, nas categorias que a seguir se referem, bem como nos períodos e com efeitos a partir das datas que abaixo se indicam, ao abrigo do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, com:
Enfermeiros:
Elsa Cristina Gregório Bernardo - 6 de Maio de 2002, por três meses.
Manuel Mahone Cordeiro Temudo Costa, por três meses.
Por despacho de 29 de Maio de 2002 do conselho de administração deste Hospital, foi autorizada a rescisão do contrato de trabalho a termo certo, celebrado nos termos do n.º 2 do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, com a assistente hospitalar de psiquiatria Maria Manuela das Neves Pinho, com efeitos a partir de 31 de Maio de 2002.
Por despacho de 28 de Janeiro de 2002 do conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, foi ratificada a renovação dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei 53/98, de 11 de Março, pelo período de três meses, com efeitos a partir da data que para cada um se indica:
Administrador hospitalar de 3.ª classe:
Pedro Miguel Duarte Rodrigues Marques - 16 de Maio de 2002.
Paula Cristina Lopes Rodrigues - 20 de Junho de 2002.
Por despacho de 30 de Abril de 2002 do conselho de administração deste Hospital, foram celebrados os contratos de trabalho a termo certo, por urgente conveniência de serviço, na categoria que a seguir se refere, bem como nos períodos e com efeitos a partir das datas que abaixo se indicam, ao abrigo do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, com:
Técnica de 2.ª classe de análises clínicas:
Vânia Cristina Oliveira Noras - 5 de Maio de 2002, por seis meses.
Técnica de 2.ª classe de radiologia:
Sandra Elisabete Lopes Gonçalves - 1 de Maio de 2002, por seis meses (em regime de dezasseis horas semanais).
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Julho de 2002. - O Administrador-Delegado, José Rianço Josué.