Aviso 4355/2001 (2.ª série) - AP. - Celebrados, por urgente conveniência de serviço, contratos a termo certo, ao abrigo do Decreto-Lei 184/89, de 2 de Junho, alínea a) do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, artigo 20.º do Decreto-Lei 407/91, de 17 de Outubro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, para o exercício correspondente às categorias e nas escolas abaixo indicadas:
Nome ... Categoria ... Início ... Término
Por despacho de 8 de Outubro de 1999 do director regional de Educação de Lisboa:
Jardim-de-Infância de Carris, Delegação Escolar de Alcobaça:
Ana Conceição Pinto Geraldo Tereso ... Auxiliar de acção educativa ... 8-10-1999 ... 10-5-2000
Por despacho de 18 de Outubro de 1999 do director regional de Educação de Lisboa:
Escola 1.º CEB de Gradil, Delegação Escolar de Mafra:
Carla Alexandra Pereira Franco Sousa ... Auxiliar de acção educativa ... 18-10-1999 ... Apresentado titular do lugar.
Por despacho de 22 de Novembro de 1999 do director regional de Educação de Lisboa:
Jardim-de-Infância de Runa, Delegação Escolar de Torres Vedras:
Maria Otília Coelho Rijo Vieira ... Auxiliar de acção educativa ... 22-11-1999 ... 18-1-2000
Por despacho de 29 de Novembro de 1999 do director regional de Educação de Lisboa:
Escola 1.º CEB de Olhalvo, Delegação Escolar de Alenquer:
Ana Maria da Costa Leonardo ... Auxiliar de acção educativa ... 29-11-1999 ... 29-12-1999
Por despacho de 10 de Dezembro de 1999 do director regional de Educação de Lisboa:
Jardim-de-Infância de Igreja Nova, Delegação Escolar de Mafra:
Carla Alexandra Pereira Franco de Sousa ... Auxiliar de acção educativa ... 13-12-1999 ... Apresentado titular do lugar.
Por despacho de 22 de Dezembro de 1999 do director regional de Educação de Lisboa:
Escola 1.º CEB n.º 1 de Torres Vedras, Delegação Escolar de Torres Vedras:
Ana Maria Fontes ... Auxiliar de acção educativa ... 22-12-1999 ... 26-6-2000
Por despacho de 6 de Janeiro de 2000 do director regional de Educação de Lisboa:
Jardim-de-Infância do Sarge, Delegação Escolar de Torres Vedras:
Patrícia Alexandra Batista Avelar ... Auxiliar de acção educativa ... 6-1-2000 ... 5-2-2000
Por despacho de 20 de Janeiro de 2000 do director regional de Educação de Lisboa:
Jardim-de-Infância de Runa, Delegação Escolar de Torres Vedras:
Anabela Moreira Santos Tiago ... Auxiliar de acção educativa ... 20-1-2000 ... 28-6-2000
Por despacho de 7 de Fevereiro de 2000 do director regional de Educação de Lisboa:
Escola 1.º CEB de Casalinhos de Alfaiata, Delegação Escolar de Torres Vedras:
Edite Maria Almeida Alves Félix Santos ... Auxiliar de acção educativa ... 7-2-2000 ... 14-4-2000
Por despacho de 2 de Março de 2000 do director regional de Educação de Lisboa:
Jardim-de-Infância de Alpedriz, Delegação Escolar de Alcobaça:
Ana Rita Firmina de Sousa Carreira ... Auxiliar de acção educativa ... 2-3-2000 ... 21-6-2000
Por despacho de 9 de Março de 2000 do director regional de Educação de Lisboa:
Escola 1.º CEB de Sobral de Monte Agraço, Delegação Escolar de Sobral de Monte Agraço:
Maria Soledade Ribeiro Costa Santos ... Auxiliar de acção educativa ... 9-3-2000 ... 20-7-2000
Por despacho de 17 de Março de 2000 do director regional de Educação de Lisboa:
Jardim-de-Infância do Sarge, Delegação Escolar de Torres Vedras:
Patrícia Alexandra Batista Avelar ... Auxiliar de acção educativa ... 17-3-2000 ... 7-7-2000
Por despacho de 20 de Março de 2000 do director regional de Educação de Lisboa:
Escola 1.º CEB de Olhalvo, Delegação Escolar de Alenquer:
Ana Maria Costa Leonardo ... Auxiliar de acção educativa ... 20-3-2000 ... 18-5-2000
Por despacho de 21 de Março de 2000 do director regional de Educação de Lisboa:
Escola 1.º CEB de Sobral de Monte Agraço, Delegação Escolar de Sobral de Monte Agraço:
Maria Otília Coelho Rijo Vieira ... Auxiliar de acção educativa ... 21-3-2000 ... 28-11-2000
Por despacho de 18 de Maio de 2000 do director regional de Educação de Lisboa:
Jardim-de-Infância de Antas, Delegação Escolar de Caldas da Rainha:
Luísa Maria Rodrigues Marques Pereira ... Auxiliar de acção educativa ... 18-5-2000 ... 31-7-2000
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Abril de 2001. - A Directora de Serviços de Recursos Humanos, Idalete da Conceição Guiomar Pereira Gonçalves.