Aviso (extracto) n.º 15099/2009
Ao abrigo do disposto do artigo 68.º, n.º 2 alínea a) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, em conformidade com o n.º 8 e nos termos do n.º 10 do artigo 21.º da Lei 51/2005, de 30 de Agosto, que republica a Lei 2/2001, de 15 de Janeiro adaptado a Administração Local pelo Decreto Lei 93/2004, de 20 de Abril, republicado pelo Decreto Lei 104/2006, de 7 de Junho, terminado o procedimento concursal, nomeio em regime de Comissão de Serviço por três anos, eventualmente renovável por iguais períodos de tempo de acordo com o Estatuto do Pessoal Dirigente, Maria Zulmira Rodrigues Antunes para a categoria de Chefe de Divisão Municipal de Acção Social, Cultural e Educativa.
Nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da supracitada Lei, o provimento produz efeitos a 01 de Agosto de 2009 (isento de fiscalização previa do Tribunal de Contas)
Síntese Curricular da nomeada Maria Zulmira Rodrigues Antunes:
Habilitações Literárias: Licenciatura em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra, em 1985, com a classificação final de 13 valores.
Curso de Pós-Graduação em Família e Sistemas Sociais na Escola Superior de Altos Estudos do Instituto Superior Miguel Torga, em 1999 com a média final de 16 valores.
Actividade Profissional na Câmara Municipal de Penacova:
- Prestações de serviço e contratos a termo certo, de Abril/1988 a Abril/1994;
- Técnica superior de serviço social de 2.ª classe, de 22/04/1994 a 02/03/1998;
- Técnica superior de serviço social de 1.ª classe, de 03/03/1998 a 25/04/2001;
- Técnica superior de serviço social principal, de 26/04/2001 a 04/08/2005;
- Técnica superior de serviço social assessora, de 05/08/2005 a 31/12/2008;
- Técnica superior (área de serviço social), desde 01/01/2009.
Desde 1991, tem representado o Município de Penacova em organismos, instituições e programas nas áreas sociais, culturais, educativas e de saúde; preside, desde Outubro de 2008, à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Penacova.
A sua formação profissional está associada ao exercício de funções nas áreas de acção social, cultural e educativa. Tendo participado em inúmeras acções de formação, colóquios e seminários, com destaque para:
- curso de Intervenção Sistémica (Terapia Familiar), 1994-1996;
- curso de Higiene e Segurança no Trabalho, 2003;
- Freq. do 8.º curso de Pós-Graduação em "Protecção de Menores", 2004-2005;
- curso de Formação Parental, 2008;
- C. Especialização em Gestão por Objectivos na Administração Local, 2008-2009.
17 de Agosto de 2009. - O Presidente da Câmara, Maurício Teixeira Marques.
302201006