Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º, 20.º e 27.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado), com as alterações introduzidas pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro e Lei 3-B/2010, de 28 de Abril e ainda de acordo com o Decreto-Lei 159/2008, de 8 de Agosto e Despacho 9750/2010, de 28 de Maio, publicado no Diário da República (2.ª série) n.º 111, de 9 de Junho de 2010, nomeio em regime de substituição para o cargo de chefe de divisão da Divisão de Administração Geral da Direcção Regional de Florestas do Norte, o licenciado, António Jorge de Sousa Cosme.
A presente nomeação fundamenta-se na reconhecida aptidão, competência técnica, experiência profissional e formação da nomeada, conforme resulta da nota curricular publicada em anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
Este despacho produz efeitos a 7 de Junho de 2010.
Lisboa, 21 de Junho de 2010 - O Presidente, Amândio José de Oliveira Torres.
Nota curricular
António Jorge de Sousa Cosme
Data de Nascimento - 27/10/1960
Formação académica e profissional
Licenciatura em Engenharia Florestal (UTAD)
Experiência profissional
Desde 1 de Outubro de 2008 a 6 de Junho de 2010 exerceu funções de chefe da Divisão de Apoio Técnico, da Direcção Regional das Florestas do Norte.
De 10 de Janeiro de 2006 a 30 de Setembro de 2008 exerceu funções de chefe do Núcleo Florestal do Douro, da Circunscrição Florestal do Norte.
De 8 de Julho de 2004 a 9 de Janeiro de 2006 exerceu funções no Núcleo Florestal do Barroso e Padrela, da Circunscrição Florestal do Norte.
De Maio de 2003 a 7 de Julho de 2004 exerceu funções de técnico do sector de exploração e baldios, da Direcção de Serviços das Florestas, da Direcção Regional da Agricultura de Trás-os-Montes.
De 19 Agosto de 1996 a 11de Março de 2003 exerceu funções de director da Direcção de Serviços das Florestas, da Direcção Regional da Agricultura de Trás-os-Montes.
De 25 de Julho de 1994 a 18 de Agosto de 1996 exerceu funções de chefe da Divisão de Ordenamento Florestal e Apoio à Propriedade Privada, da Delegação Florestal de Trás-os-Montes.
De Junho de 1991 a 24 de Julho de 1994 trabalhou como técnico do sector de incêndios florestais, da Circunscrição Florestal de Vila Real/Delegação Florestal de Trás-os-Montes.
Entre Janeiro de 1990 até Junho de 1991 desempenhou funções relacionadas com ordenamento e planeamento florestal, formação profissional na Circunscrição Florestal de Vila Real
Em Junho de 1986 ingressou na Circunscrição Florestal de Vila Real onde iniciou a sua actividade profissional no âmbito do projecto"Aproveitamento da fitomassa em área não agrícola".
203520498