Em cumprimento do disposto artigo 21.º, n.º 10, da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei 64/2011, de 30 de 22 de dezembro, aplicada à Administração local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, torna-se público que por Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, datado de 22 de julho de 2013, foi nomeada, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, a Técnica Superior, Marilene Regina Pereira de Carvalho Rodrigues, para o cargo de Dirigente Intermédio de 2.º Grau para a Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, por possuir uma boa e comprovada aptidão e experiência profissional.
Esta nomeação foi precedida de concurso, com efeitos a partir do referido despacho, nos termos da referida lei.
Sinopse Curricular
Nome: Marilene Regina Pereira de Carvalho Rodrigues
Data de Nascimento: 31 de janeiro de 1978
Naturalidade: Miranda do Corvo
Habilitações Académicas: Licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Experiência Profissional:
2001/2003 - Advogada Estagiária no escritório de advocacia do Dr. Vaz de Castro;
2003/2004 - Advogada no escritório de advocacia do Dr. Vaz de Castro;
2004/2005 - Estágio profissional no Julgado de Paz de Miranda do Corvo, e no Município de Miranda do Corvo;
2005/2006 - Contrato de avença com o Município de Miranda do Corvo;
2006/2009 - Técnico Superior por tempo certo no Município de Miranda do Corvo;
2006/2008 - Nomeada Coordenadora do Julgado de Paz de Miranda do Corvo de 30 de novembro de 2006 a 31 de dezembro de 2008, pela Juíza de Paz, Drª Filomena Matos
2010/2013 - Técnico Superior por tempo indeterminado no Município de Miranda do Corvo, com as seguintes funções:
Coordenadora da Unidade Orgânica Administrativa, incluída na Divisão Administrativa e Financeira do Município de Miranda do Corvo desde o dia 2 de agosto de 2010 até 2 de fevereiro de 2012, conforme despacho;
Oficial Público no Município de Miranda do Corvo, conforme despacho, desde o dia 2 de agosto de 2010;
Coordenadora da Área Administrativa e Jurídica, da Área de Recursos Humanos incluída na Unidade Orgânica Administrativa e Financeira desde o dia 2 de fevereiro de 2012 até à presente data, conforme despacho;
Designada Interlocutora Única para representar o Município na Implementação da Medida 5.36 do "Memorando de entendimento sobre as condicionalidades da política económica", acompanhando o projeto coordenado pela Agência para a Modernização Administrativa, designadamente no que diz respeito à implementação do Balcão Único, do Licenciamento Zero e da Diretiva dos Serviços;
Designada como dona do Processo de Expediente e Arquivo no âmbito da Certificação dos Serviços - Processo de Qualidade Norma de Aplicação ISO 9001:2008 - novembro de 2010 até ao ano de 2013;
Designada como dona do Processo de Atendimento, do Processo de Expediente e Arquivo, do Processo de Taxas e Licenças, no âmbito da Certificação dos Serviços - Processo de Qualidade Norma de Aplicação ISO 9001:2008 desde janeiro de 2013 até à presente data.
Formação:
Pós-graduação em Direito Bancário, da Bolsa e dos Seguros - Universidade de Coimbra no ano letivo de 2002/2003 com a informação final de Bom com distinção (com 16 valores);
Curso de Preparação para o Centro de Estudos Judiciários (CEJ) - Universidade Portucalense - Porto - ano letivo 2003/2004;
Curso de Especialização em Processo Civil Europeu - Associação de Estudos Europeus de Coimbra - Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra - Ano de 2009;
Curso em Meios de Resolução Alternativa de Litígios - Universidade Nova de Lisboa - Ano de 2009;
Curso de Mediação Básica de Resolução de Conflitos, com duração de 130h, promovido pelo IMAP - Ano de 2010
22 de julho de 2013. - O Vice-Presidente, Reinaldo Couceiro.
307156994