Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 11.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, que adapta à administração local a Lei 2/2004, de 15 de janeiro, torna-se público que por meu despacho datado do passado dia 11 de novembro, foi nomeado o Licenciado Mário Manuel Garcia Faria Gaspar no cargo de Diretor Municipal com efeitos à mesma data, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na última redação dada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à Administração Local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, tendo sido exonerado do cargo de Adjunto do meu Gabinete de Apoio Pessoal, com efeitos à mesma data.
Nos termos do referido despacho o designado fica autorizado a exercer as atividades referidas na legislação vigente, conforme descrito na Estrutura Orgânica Nuclear e Flexível da Câmara Municipal de Coimbra, assim como as demais regalias que lhe sejam delegadas.
(O processo está isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)
23 de julho de 2014. - O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Manuel Augusto Soares Machado.
Nota Curricular
Dados Pessoais:
Nome - Mário Manuel Garcia Faria Gaspar
Data nascimento - 1 de fevereiro de 1953
Nacionalidade - Portuguesa
Habilitação Académica:
Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa - 1975
Experiência Profissional:
Técnico Superior do Instituto de Financiamento à Agricultura e Pescas (IFAP), desde 01/03/2013, tendo tido o seguinte percurso profissional:
Diretor do IFAP de 28/01/2013 a 01/03/2013; Assessor do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos de 01/02/2008 a 27/01/2013, tendo, por nomeação do Conselho de Administração da CGD desempenhado funções de Vogal do Conselho de Administração do Banco Português de Negócios e de Empresas do "Grupo BPN"; Diretor Regional Adjunto da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, de 01/03/2007 a 31/01/2008; Vogal do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva da Empresa Agrogarante - Sociedade de Garantia Mútua S. A., de 22/06/2006 a 31/03/2009; Diretor do Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento de Agricultura e Pescas, de 05/01/1998 a 28/02/2013; Docente do Instituto Politécnico de Leiria, de 13/11/1996 a 30/09/2000; Administrador Delegado em representação das Sociedades de Capital de Risco, Norpedip e BNU Capital, de 1992 a 1996; de 11/1990 a 27/05/1992, Administrador da Empresa Probar - Companhia de Produtos Alimentares S. A.; Diretor Regional do Centro do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas Industriais (IAPMEI), de 16/08/1989 a 11/1990; Diretor Administrativo e Financeiro da Empresa Probar, de 15/09/87 a 15/08/1989; Quadro Superior do Banco Pinto e Sotto Mayor, de 15/09/1981 a 21/09/1987; Técnico Superior da Empresa Correios e Telecomunicações de Portugal, de 11/06/1980 a 08/10/1981; Técnico Superior do IAPMEI, de 12/08/1977 a 25/06/1980; Assistente Convidado, em regime de acumulação, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, de 1980 a 1984; Assistente Eventual do Instituto Superior de Contabilidade de Coimbra, de 11/05/1976 a 11/08/1977 e Professor Ordinário Provisório do Instituto Comercial de Coimbra, de 23/01/1976 a 10/05/1976.
308001052