Nomeação em comissão de serviço no cargo de Chefe de Divisão Municipal Ação Social e Cultural
O procedimento de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de Chefe de Divisão Municipal Ação Social e Cultural, foi publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 47, de 7 de março e na Bolsa de Emprego Público (OE 201402/0136), em 07/03/2014 e no Jornal do "Correio da Manhã", em 11/03/2014.
Na sequência do processo de seleção e de acordo com a ata do júri, a escolha efetuada, nos termos do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à administração local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, recaiu na candidata Marília Modesto da Venda Monteiro, pelo facto de satisfazer os requisitos definidos para o cargo e por possuir perfil adequado para o desempenho do mesmo.
Nos termos do disposto no n.º 9 do já referido artigo 21.º, a candidata foi nomeada, por meu despacho exarado em 15/07/2014, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, para o exercício do cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau - Chefe de Divisão Municipal Ação Social e Cultural. O presente despacho produz efeitos a 15 de julho de 2014.
Anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional da nomeada:
Nome: Marília Modesto da Venda Monteiro
Naturalidade: Glória do Ribatejo
Data de Nascimento: 13/01/1970
Habilitações Académicas: Licenciatura em Serviço Social, pelo Instituto Superior de Serviço Social - Lisboa, concluída no ano de 1995.
Experiência profissional:
Em 11/12/2013, nomeada, em regime de substituição, para o cargo de Chefe da Divisão Municipal Ação Social e Cultural do Município de Salvaterra de Magos.
Desde 01/10/2013 a 10/12/2013, em regime de gestão corrente conforme o artigo 24.º da Lei 64/2011 de 22 de dezembro, a desempenhar funções no cargo de Chefe da Divisão Municipal Ação Social e Cultural do Município de Salvaterra de Magos.
Desde 01/10/2010, nomeada, em comissão de serviço, para o cargo de Chefe da Divisão Municipal Ação Social e Cultural do Município de Salvaterra de Magos.
Desde 28/09/2009, Chefe de Divisão de Ação Social e Cultural em regime de substituição na Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.
De 05/02/2001 a 27/09/2009, Técnico Superior de Serviço Social Divisão de Ação Social e Cultural na Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.
De 25/07/1997 a 02/02/2001, Assistente Social/ Diretora Técnica no Centro de Bem Estar Social de Glória do Ribatejo - Instituição Particular de Solidariedade Social.
De 24/06/1996 a 24/07/1997, Assistente Social/Diretora Técnica na Santa Casa da Misericórdia de Salvaterra de Magos - Instituição Particular de Solidariedade Social.
Formação:
Formação Profissional - SIADAP - Aspetos Práticos da sua Aplicação - 28/02/2013; Seminário - "Modernização Escolar - O Papel das Autarquias Locais" - 22/06/2012; Fórum Temático "Educação/Qualificação como fator de sucesso" - O Sistema de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco - 26/11/2010; Sessão Temática Inter-Clas do Programa Rede Social - ISS - Instituto da Segurança Social, I. P. - 02/06/2009; Sessão Temática Inter-Clas do Programa Rede Social - ISS - Instituto da Segurança Social, I. P. - 15/10/2008; Formação Inicial para Mediadores dos Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes - Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, IP - 15/01/2008 a 18/01/2008; Ação 115/07 - Curso de Formação Profissional de Sessões Temáticas Inter-Clas - ISS - Instituto da Segurança Social, I. P. - 16/05/2007; Ação 96/06 - Curso de Formação Profissional de Sessões Temáticas Inter-Clas - ISS - Instituto da Segurança Social, I. P. - 31/10/2006; Encontro Anual de Avaliação da Atividade das CPCJ em 2005, sob o tema "Uma Cultura, Um Desafio" - Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco - 25/09/2006 a 26/09/2006; Ação 45/06 - Curso de Formação Profissional de Desenvolvimento Social e Planeamento Estratégico Territorial - Nível 3 - ISS - Instituto da Segurança Social, I. P. - 20/06/2006 a 22/06/2006; Ação 77/04 - Encontro Regional da Rede Social - ISS - Instituto da Segurança Social, I. P. - 23/11/2004; "Que Ideias para a Família?" - Câmara Municipal de Salvaterra de Magos - 18/11/2004; Ação 157/04 - Curso de Formação Profissional de Sessões Temáticas Inter-Clas - ISS - Instituto da Segurança Social, I. P. - 17/05/2004; "Um Sorriso em Perigo - Outras Alternativas...Caminhos de Prevenção" - Centro Jovem Tejo e Comissão de Proteção das Crianças e Jovens de Rio Maior - 20/11/2003; "Adoção: Medidas de Futuro para as Crianças de Hoje" - Núcleo de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa - 31/10/2003; Encontro Anual de Avaliação da Atividade das CPCJ em 2002 e 2003 - Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco - 27/09/2003; 3.º Encontro do Centro Doutor João dos Santos - Casa da Praia, "Crises e Ruturas - A criança, a família e a escola em sofrimento" - Centro Doutor João dos Santos - 05/06/2003 a 06/06/2003; Ação Social - Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo - 05/12/2002 a 06/12/2002; 3.as Jornadas sobre Toxicodependência "Prazeres da Vida" - Centro Jovem Tejo - 04/10/2002; Seminário de Avaliação Final do PDIT (Projeto de Desenvolvimento Integrado de Tomar) - Centro de Assistência Social de Tomar - 05/03/1999; "Inserção e Cidadania" - Serviço Sub-Regional de Segurança Social de Santarém - 26/03/1998; Encontro de Promotores - Intervenção Operacional Integrar - Ministério do Trabalho e da Segurança Social - 10/12/1997 a 12/12/1997; Curso de Formação Inicial de Formadores - Instituto do Emprego e Formação Profissional - 17/11/1997 a 18/12/1997; "Jornadas IPSS para o Século XXI" - 19/09/1997; Gestão de Recursos Humanos - Santa Casa da Misericórdia de Santarém - 26/05/1997 a 28/05/1997; "II Encontro sobre a Adolescência" - 28/05/1993 a 29/05/1993.
18 de julho de 2014. - O Presidente da Câmara Municipal, Hélder Manuel Esménio, Eng.
307980764