Designação em cargo de direção intermédia de 2.º grau - Chefe de divisão de Informática e Administração de Sistemas
Para os devidos efeitos se torna público que, findo o procedimento de recrutamento e seleção para provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão de Informática e Administração de Sistemas, publicitado na 2.ª série do Diário da República, de 25 de março de 2014, na Bolsa de Emprego Público na mesma data e no jornal "Correio da Manhã" de 27 de março de 2014, designei, por despacho de 20 de maio de 2014, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, para provimento do cargo supra referido, nos termos conjugados do artigo 9.º, n.º 4, alínea a) da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com o artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, aplicável à Administração Local por força do artigo 1.º do da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, e do artigo 8.º deste último diploma legal, o licenciado Francisco Paulo Abreu Sousa, por considerar que o mesmo apresenta um perfil adequado ao cargo, conforme se encontra fundamentado nas classificações atribuídas.
O provimento no cargo produz efeitos a partir de 02 de junho de 2014.
As razões supra mencionadas são comprovadas através do seu currículo académico e profissional, cuja nota curricular infra se indica.
Nota Curricular
Nome: Francisco Paulo Abreu de Sousa
Currículo Académico
Em 29 de dezembro de 1994 - Licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informática, pela Universidade do Minho.
Currículo Profissional
De 17 de março de 1994 a 31 de agosto de 1999 - Analista programador e depois chefe de projeto de desenvolvimento de diversas aplicações informáticas no Grupo Sonae Indústria, na Maia;
De 1 de setembro de 1999 a 07 de março de 2000 - Exerceu funções de Técnico Superior de Informática de 2.ª Classe na Câmara Municipal de Loulé, em Regime de Contrato de Trabalho a Termo Certo;
Em 21 de setembro de 2001 - Ingressou no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Loulé, na categoria de Especialista de Informática, Grau 1, Nível 2;
De 8 de março de 2000 a 11 de janeiro de 2002 - Exerceu funções de coordenador funcional da Divisão de Modernização Administrativa e Informática, na Câmara Municipal de Loulé, nomeadamente, coordenação da equipa e das atividades próprias da Divisão, implementação de vários projetos na área das tecnologias da informação e das comunicações, administração de servidores, gestão e controlo das aquisições de equipamentos e software informático;
De 11 de janeiro de 2002 a 31 de agosto de 2004 - Especialista de Informática/Coordenador Técnico, na Câmara Municipal de Loulé;
De 18 de fevereiro de 2003 a 31 de agosto de 2004 - Desempenhou funções na Divisão de Modernização Administrativa e Informática, detendo a coordenação técnica da área aplicacional da autarquia (todas as aplicações do ERP da Medidata).
De 1 de setembro de 2004 a 31 de março de 2006 - Exerceu funções na Globalgarve - Agência de Desenvolvimento Regional do Algarve em Faro, como Técnico do Projeto Algarve Digital e Coordenador de vários subprojetos;
De 1 de abril de 2006 a 14 de março de 2010 - Diretor Técnico de Informática do Projeto Algarve Digital, na Globalgarve - Agência de Desenvolvimento Regional do Algarve em Faro;
De 15 de março de 2010 a 27 de dezembro de 2010 - Chefe de Divisão de Sistemas de Informação e Comunicações, em Regime de Substituição, na Câmara Municipal de Faro.
De 28 de dezembro de 2010 a 23 de dezembro de 2013 - Chefe de Divisão de Sistemas de Informação e Comunicações, em Comissão de Serviço, na Câmara Municipal de Faro.
De 24 de dezembro de 2013 até à presente data, Chefe de Divisão de Informática e Administração de Sistemas, em Regime de Substituição, na Câmara Municipal de Loulé.
Cursos e Seminários
Frequência de vários cursos de Unix dados pela HP Portugal em fevereiro de 1996;
Frequência do curso de inglês no Wall Street Institute em 1997 e 1998;
Frequência de vários cursos e Workshops dados pela Oracle Portugal em 1998;
Orador e participante no Workshop "sistemas de informação - Sonae 96";
Frequência do curso "Administração de Windows NT Server 4.0" dado pela Tecnidata em outubro de 1999;
Frequência do curso "Técnicas de Chefia e Liderança" na CCDR Algarve em maio de 2000;
Frequência do curso OfficeWorks da Pararede em setembro de 2000;
Frequência do curso "Segurança Informática - perspetivas e conceitos do ponto de vista do administrador de rede", dado pela Eurocarisma em Lisboa em agosto de 2001;
Frequência no curso "Administração de uma base de dados Microsoft SQL Server", dado pela Galileu em maio d 2002;
Frequência do curso de Administração de Unix, Sun Solaris, dado pela ATM em junho de 2002;
Participação no workshop da OCDE "On Developing Broadband Access in Rural and Remote Areas" que decorreu no Porto em outubro de 2004;
Participação no 1.º Encontro para a Sociedade da Informação, no âmbito do Plano Tecnológico - Aveiro, fevereiro de 2006;
Vários Workshops organizados pela Oracle, Cisco, PT, Microsoft no âmbito dos projetos das cidades e regiões digitais entre 2004 e 2008;
Participação no E-leaders Fórum da Cisco - Berlim, março de 2006;
Participação no EISCO 2007 "2010 Digital Local Agenda" - que decorreu em Ameenlina, Finlândia, de 16 a 18 de abril de 2007;
Participação no workshop - Unified Communications, soluções VOIP, que decorreu em Loulé em fevereiro de 2008 (Algardata/Cisco);
Frequência do curso "Planeamento, Implementação e Administração de uma infraestrutura de Active Directory no Microsoft Windows Server 2003" - dado pela Galileu em outubro de 2008;
Frequência do curso "Redes Camarárias" dado pela Nextiraone - maio de 2009;
Frequência do curso "ITIL - Essentials for IT Service Management" da GFI - julho de 2009;
Participação na conferência "As TIC como forma de acelerar a recuperação económica: estratégias de desenvolvimento regional e utilização dos fundos estruturais" do SFERA e CCDR Algarve - setembro de 2009;
Frequência do curso "Plataforma Compras Públicas" da Construlink - março de 2010
Frequência do curso "Estatuto de Pessoal Dirigente" dado pelo CEFA - outubro de 2010;
Participação nas Jornadas Técnicas "Telecomunicações para Câmaras Municipais" - janeiro de 2011;
Frequência do curso "SAD - Sistema de Avaliação de Desempenho" da AIRC - janeiro de 2011;
Frequência do curso "SIADAP 123 - O envolvimento" - fevereiro de 2011
Participação no evento Algardata "Soluções HP: Networking, Virtualização e Storage" que decorreu no Hotel Vila Sol - Vilamoura, em março de 2011;
Participação em sessão de trabalho "Plataforma de Interoperabilidade", promovida pela AMA no âmbito do Simplex Autárquico, em maio de 2011;
Frequência do curso "Mynet - Administração" da AIRC - agosto de 2011;
Frequência do curso "Mynet - Editores" da AIRC - agosto de 2011;
Frequência do curso "Mynet - Visão Geral do Produto" da AIRC - agosto de 2011;
Frequência do curso "Elaboração de Plano de Atividades em articulação com o SIADAP" - abril de 2012
Participação na sessão de trabalho "Soluções de segurança Symantec Data Loss Prevention e PGP Desktop", promovida pela Algardata e Symantec em dezembro de 2013.
20 de maio de 2014. - O Presidente da Câmara, Vítor Manuel Gonçalves Aleixo.
307853537