Designação, em comissão de serviço, no cargo de Chefe da Divisão Municipal de Desenvolvimento Social
O procedimento de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de Chefe da Divisão Municipal de Desenvolvimento Social, foi publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 143 e na Bolsa de Emprego Público, em 26/07/2013 e no Jornal "Diário de Notícias", em 31/07/2013.
Na sequência do processo de seleção e de acordo com a ata do júri, a escolha efetuada, nos termos do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à administração local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, recaiu na candidata Ana Carla Almeida Lopes Fernandes da Silva Costa, pelo facto de satisfazer os requisitos definidos para o cargo e por possuir perfil adequado para o desempenho do mesmo.
Nos termos do disposto no n.º 9 do já referido artigo 21.º, a candidata foi designada, por despacho do Sr. Presidente exarado em 2014/02/27, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, para o exercício do cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau - Chefe da Divisão Municipal de Desenvolvimento Social.
O presente despacho produz efeitos a 27 de fevereiro de 2014.
Anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional da designada:
Nome: Ana Carla Almeida Lopes Fernandes de Silva Costa
Naturalidade: Albergaria dos Doze - Pombal
Data de Nascimento: 21 de julho de 1977
Habilitações Académicas: Licenciatura em Educação Social, pela Escola Superior de Educação de Santarém, concluída no ano de 2001
Experiência Profissional:
Em 20 de maio de 2013 - Designada, em regime de substituição, para o cargo de Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social;
De 2009 a 2013 - Exerceu funções na Divisão de Saúde e Ação Social, nomeadamente de coordenação do Programa da Rede Social, coordenação do Programa de Ajudas Alimentares e planificação, implementação e avaliação do Programa de Teleassistência;
A 16 de setembro de 2008 - Ingressou no quadro desta Autarquia com a categoria de técnica superior de Educação Social, desenvolvendo funções de planificação implementação e avaliação do Plano de Ação do Conselho Local de Ação Social no âmbito do Programa da Rede Social; Apoio na planificação, implementação e avaliação do Programa Municipal para a Igualdade;
De 01 de agosto de 2006 a 16 de setembro de 2008 deteve um contrato de trabalho a termo resolutivo para prestar funções equivalentes à categoria de Técnico Superior de Educação Social;
Iniciou funções nesta Autarquia a 30 de outubro de 2004, com um contrato de prestação de serviços por avença para apoio sócio educativo a jovens no Centro Comunitário de Vialonga;
De 2001 a 2004 exerceu funções no Instituto de Solidariedade e Segurança Social - Unidade de Emergência Infantil e Centro de Acolhimento Temporário.
Formação profissional:
Participação no Encontro de Lançamento do Projeto "RespondingTogether"; Participação no seminário "Novos Desafios para Parcerias Locais"; Ação de Sensibilização em "Acolhimento e Serviços Sociais"; Frequência de outras ações de formação, seminários, colóquios e conferências.
13 de março de 2014. - Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo Serra Barreiros.
307686904