No uso das competências que me são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei 75/2013, 12 de setembro, conjugada com o artigo 21 da Lei 2/2004 de 15 de janeiro, com a redação dada pela lei 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à administração local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">lei 49/2012, de 29 de agosto, foi designada, por meu despacho de 9 de janeiro de 2014, em comissão de serviço, pelo período de 3 anos, renovável por iguais períodos de tempo, Chefe de Divisão de Comunicação, Património, Cultura, Educação e Desporto, da Câmara Municipal de Lousada, a licenciada Ana Carla Fonseca da Silva, técnica superior do Mapa de Pessoal do Município de Lousada.
A presente nomeação é fundamentada na proposta de designação apresentada pelo Júri do procedimento concursal para provimento do titular do cargo de Chefe de Divisão de Comunicação, Património, Cultura, Educação e Desporto, da Câmara Municipal de Lousada, concluído após a aplicação dos métodos de seleção (avaliação curricular e entrevista pública) homologada por meu despacho de 9 de janeiro de 2014.
Os fundamentos da escolha assentaram no juízo ponderado dos referidos métodos de seleção, de acordo com a avaliação e fundamentação que constam das deliberações do júri exaradas nas atas que integram o procedimento concursal.
A presente designação é fundamentada na reconhecida competência profissional, aptidão, experiência profissional e formação adequadas do visado para o exercício das funções para que agora é designado, como se evidencia pela nota curricular, que se publica em anexo ao presente aviso, do qual faz parte integrante.
Nota Curricular e Profissional
Nome - Ana Carla Fonseca da Silva
Habilitações académicas
Licenciatura em Jornalismo Internacional pela Escola Superior de Jornalismo do Porto; conclusão da parte letiva do mestrado em Cultura e Comunicação - variante Jornalismo Político, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Experiência profissional:
Em 1997 exerceu funções de técnica superior de comunicação na Associação Cultural do Norte;
Entre 09/07/1998 e 05/07/1999 - técnica superior (Comunicação Social) 2.ª classe em contrato de trabalho a termo certo na Câmara Municipal de Lousada;
Em 06/07/1999 celebrou contrato administrativo de provimento como técnica superior (Comunicação Social) estagiária na Câmara Municipal de Lousada;
Em 10/12/1999 foi nomeada definitivamente como técnica superior (Comunicação Social) de 2.ª classe;
Em 16/09/2002 foi nomeada como técnica superior (Comunicação Social) de 1.ª classe;
Entre 01/10/2003 e 19/12/2010 exerceu funções de Chefe da Divisão de Relações Públicas e Internacionais;
Entre 20/12/2010 e 26/08/2013 exerceu funções de Chefe da Divisão Municipal de Promoção, Novas Tecnologias, Turismo Q e Atividades Económicas;
A partir de 27/08/2013 até à presente data, Chefe da Divisão de Comunicação, Património, Cultura, Educação e Desporto, em regime de substituição.
Formação profissional - ao longo do seu percurso profissional frequentou diversas ações de formação e seminários na área em que integram as tarefas do cargo a prover.
10 de fevereiro de 2014. - A Vice-Presidente da Câmara, Cristina Maria Mendes da Silva Moreira, Dr.ª
307694689