Designação, em comissão de serviço, no cargo de Chefe da Divisão Municipal de Cultura, Turismo, Património e Museus
O procedimento de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de Chefe da Divisão Municipal de Cultura, Turismo, Património e Museus, foi publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 85 e na Bolsa de Emprego Público, em 2014/05/05 e no Jornal "Diário de Notícias", em 2014/05/09.
Na sequência do processo de seleção e de acordo com a ata do júri, a escolha efetuada, nos termos do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à administração local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, recaiu na candidata Maria João da Conceição Carraça, pelo facto de satisfazer os requisitos definidos para o cargo e por possuir perfil adequado para o desempenho do mesmo.
Nos termos do disposto no n.º 9 do já referido artigo 21.º, a candidata foi designada, por despacho do Sr. Presidente exarado em 2015/03/31, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, para o exercício do cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau - Chefe da Divisão Municipal de Cultura, Turismo, Património e Museus.
O presente despacho produz efeitos a 31 de março de 2015.
Anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional da designada:
Nome: Maria João da Conceição Carraça
Naturalidade: S. Sebastião da Pedreira - Lisboa
Data de Nascimento: 10/07/1968
Habilitações Académicas: Licenciatura em Relações Internacionais, concluída em 1998, na CEUL - Cooperativa de Ensino Universidade Lusíada, CRL.
Experiência Profissional:
Em 03 de fevereiro de 2014 - Designada, em regime de substituição, para o cargo de Chefe da Divisão Municipal de Cultura, Turismo Património e Museus.
No período de 01 de junho de 2008 a 30 de julho de 2013 - Exerceu funções de Chefe de Divisão Municipal.
A 01 de janeiro de 2009 - Aplicação do Novo Regime de Vinculação de Carreiras e de Remunerações dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, transitou para a carreira Técnica Superior.
Em 04 de abril de 2007 - Nomeação definitiva na categoria de Técnica Superior de 1.ª Classe de Relações Internacionais.
Em 03 de fevereiro de 2003 - Transitou, por reclassificação profissional, para a categoria de Técnica Superior de 2.ª Classe de Relações Internacionais.
Em 17 de janeiro de 1990 - Ingressou no quadro de pessoal desta Autarquia na categoria de Técnica Auxiliar de 2.ª Classe da carreira técnica profissional de Biblioteca e Documentação.
Formação profissional:
Curso de Preparação de Técnicos Auxiliares de Biblioteca e Serviços de Documentação, concluído em 2007, na Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas.
Frequência de diversas ações de formação sobre Administração Pública, entre as quais: Gestão Estratégica da Avaliação de Desempenho; Sensibilização ao Regime de Avaliação; Comunicação, Marketing Cultural e Organização; Técnicas de Chefia e Liderança; Protocolo nos Serviços Públicos; O Novo Regime da Avaliação de Desempenho, bem como sobre o Novo Código da Contratação Pública.
06 de maio de 2015. - Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo Serra Barreiros.
308621684