Despacho 11872/2023, de 22 de Novembro
- Corpo emitente: Agricultura e Alimentação - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
- Fonte: Diário da República n.º 226/2023, Série II de 2023-11-22
- Data: 2023-11-22
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Sumário: Designação, em regime de substituição, da licenciada em Direito Helena Isabel Marques Duarte Segurado como chefe da Divisão de Gestão de Contratação Pública e Património.
O Decreto-Lei 7/2012, de 17 de janeiro, criou a Direção-Geral de Alimentação Veterinária (DGAV), cuja missão foi definida pelo Decreto Regulamentar 31/2012, de 13 de março, integrando a sua orgânica, uma estrutura nuclear, central e desconcentrada, bem como uma estrutura flexível, conforme resulta da Portaria 282/12, de 17 de setembro, bem como do Despacho 15262/2012, de 21 de novembro, e Despacho 6500/2019, de 30 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 136, de 18 de julho de 2019.
Mostrando-se imprescindível assegurar o normal funcionamento do serviço e atenta a vacatura do cargo de Chefe de Divisão de Gestão de Contratação Pública e Património, ao abrigo das disposições conjugadas no n.º 1 do artigo 20.º, do n.º 9 do artigo 21.º e do artigo 27.º, todos da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação que lhe foi conferida pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro e 64/2011 de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, 128/2015, de 3 de setembro, designo, em regime de substituição, a licenciada em Direito, Helena Isabel Marques Duarte Segurado, como Chefe da Divisão de Gestão de Contratação Pública e Património.
Cessa, com efeitos a 30 de setembro de 2023, a seu pedido, as funções como Chefe de Divisão daquela unidade orgânica o licenciado Hélder Luís Sabino Paiva Coelho.
O presente despacho produz efeitos a 01 de outubro de 2023.
2 de novembro de 2023. - A Diretora-Geral, Susana Isabel Ferreira Guedes Pombo.
Nota curricular de Helena Isabel Marques Duarte Segurado
Nacionalidade: Portuguesa
Data de Nascimento: 23 de fevereiro de 1975
Habilitações académicas: Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa, em 1998.
Formação complementar: MBA em Administração Pública ministrado pelo ISLA - Instituto Superior de Línguas e Administração, em 2019.
Outras formações: IGAP - Instituto Gestão e Administração Pública" Tribunal de Contas"A fuga ao Visto Prévio (regime excecional de contratação Pública)" em 2022. INA - Instituto Nacional de Administração, IP sobre "Processos de Recrutamento na Administração Pública" em 2021 e sobre Contencioso Administrativo, em 2017. ATAM - Associação dos Trabalhadores Administração Local, sobre temas de Contratação Pública, Procedimento Administrativo, Proteção dados.
Experiência profissional:
De 01 de dezembro de 2022 a 30 de setembro de 2023 - Técnica Superior do Gabinete Jurídico da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.
De 01 de julho de 2018 (com efeitos a 01 janeiro de 2014) a 30 novembro de 2022 - Técnica Superior do Gabinete Jurídico e Contraordenações, do Município de Almeirim.
De 01 de dezembro de 2015 a 30 novembro de 2022 - consultora da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.
De maio de 2006 até 30 de junho de 2018 - Advogada, inscrita na Ordem dos Advogados, cédula profissional n.º 16362L.
De fevereiro de 2011 a dezembro de 2012 - jurista em regime de prestação de serviços, área contraordenações, na DRFLVT (Direção Regional de Florestas de Lisboa e Vale do Tejo) atual ICNF, IP.
Entre 2008 e 2013 - jurista em regime de prestação de serviços na Unidade de Apoio a Programas, Instituto da Segurança Social, IP
Desde 2016, formadora na área de contratação pública no CITEFORMA e docente convidada do ISLA para lecionar a disciplina de Contratação pública, no MBA em Administração Pública (ano letivo 22/23).
Trabalhos publicados:
Os contratos de prestação de serviços no setor local, Descomplicar o Orçamento de Estado 2021, Vida Económica.
317022339
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5557808.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2004-01-15 -
Lei
2/2004 -
Assembleia da República
Aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.
-
2012-01-17 -
Decreto-Lei
7/2012 -
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
Aprova a orgânica do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (MAMAOT), estabelecendo as suas atribuições e competências e fixando os respectivos mapas de pessoal dirigente superior da administração directa e indirecta, que publica em anexo.
-
2012-03-13 -
Decreto Regulamentar
31/2012 -
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
Aprova a orgânica da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGVA), estabelecendo as suas atribuições, órgãos, serviços e suas competências, e aprova e publica o respetivo mapa de pessoal dirigente.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5557808/despacho-11872-2023-de-22-de-novembro