Sumário: Designação em comissão de serviço para cargo de dirigente intermédio de 3.º grau -chefe de serviço de Ambiente e Qualidade de Vida.
Para os devidos efeitos, faz-se público, nos termos do estatuído na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho e no n.º 11 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, aplicada à administração local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, ambas com as alterações vigentes, que por meu despacho de 11 de novembro de 2020, no exercício de competência própria prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos dos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da citada Lei 2/2004, foi designada em comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos ao dia 16 de novembro de 2020, para o Cargo de Dirigente Intermédio de 3.º Grau - Chefe de Serviço de Ambiente e Qualidade de Vida, Sandra Carla dos Santos Costa, por aceitação da proposta do júri do respetivo procedimento concursal, plasmada na ata de 5 de novembro de 2020, por considerar que a candidata possuía as competências adequadas às exigências do cargo a prover, bem como os requisitos legais e especiais referidos no aviso de abertura do procedimento concursal.
Nota relativa ao currículo académico e profissional da nomeada
I - Dados pessoais:
Nome: Sandra Carla dos Santos Costa
Data de nascimento: 16 de março de 1977
II - Formação Académica:
Formação académica: Licenciatura em Engenharia do Ambiente
III - Formação profissional:
Formação Profissional relevante: Regulamento geral de Proteção de Dados, Código dos Contratos Públicos, Código Procedimento Administrativo, Qualidade, Ambiente, Sustentabilidade, Acessibilidade e mobilidade, Gestão ambiental e Responsabilidade Ambiental, Eficiência energética, Avaliação de desempenho.
IV- Experiência profissional:
Desde 01/04/2019 - Chefe de Serviço de Ambiente e Qualidade de Vida, em regime de substituição;
De 01/01/2013 a 31/03/2019 - Técnica superior na área de Engenharia do Ambiente no Município de Oliveira do Bairro;
De 30/12/2010 a 31/12/2012 - Dirigente Intermédia de 4.º Grau da Unidade de Ambiente e Qualidade de Vida no Município de Oliveira do Bairro;
De 31/03/2006 a 29/12/2010 - Técnica Superior de Engenharia do Ambiente no Município de Oliveira do Bairro.
19 de março de 2021. - O Presidente da Câmara, Duarte dos Santos Almeida Novo, Dr.
314135767