Sumário: Designação em comissão de serviço para cargo de dirigente intermédio de 2.º grau - chefe de divisão da Unidade de Obras Municipais.
Para os devidos efeitos, faz-se público, nos termos do estatuído na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho e no n.º 11 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, aplicada à administração local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, ambas com as alterações vigentes, que por meu despacho de 8 de outubro de 2020, no exercício de competência própria prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos dos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da citada Lei 2/2004, foi designada em comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos ao dia 9 de outubro de 2020, para o Cargo de Dirigente Intermédio de 2.º Grau - Chefe de Divisão da Unidade de Obras Municipais, Patrícia Alexandra de Sousa Vela Cunha, por aceitação da proposta do júri do respetivo procedimento concursal, plasmada na ata de 8 de outubro de 2020, por considerar que a candidata possuía as competências adequadas às exigências do cargo a prover, bem como os requisitos legais e especiais referidos no aviso de abertura do procedimento concursal.
Nota relativa ao currículo académico e profissional da nomeada
I - Dados pessoais:
Patrícia Alexandra de Sousa Vela Cunha
Data de nascimento: 01 de maio de 1979.
II - Formação Académica:
Mestrado em Gestão, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, concluído em 15 setembro de 2016;
Licenciado em Engenharia Civil, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, concluído no ano de 2003.
III - Formação profissional:
Frequência em diversas ações de formação, seminários, congressos, tais como, nas áreas de Segurança no Trabalho, Contração Pública, C.PA. e Qualidade.
IV - Experiência profissional:
Desde 01/04/2019 - Chefe de Divisão de Obras Municipais, em regime de substituição, no Município e Oliveira do Bairro
01/01/2013 a 31/03/2019 - Técnica superior de Engenharia Civil no Município de Oliveira do Bairro
30/12/2010 e 31/12/2012 - Dirigente Intermédia de 3.º Grau da Unidade de Coordenação e Fiscalização de Obras, em regime de substituição, no Município e Oliveira do Bairro
01/08/2008 a 29/12/2010 - Diretora de Projeto no Município e Oliveira do Bairro
01/04/2007 a 31/07/2008 - Técnica Superior de Engenharia Civil no Município de Oliveira do Bairro
01/02/2005 a 31/03/2007 - Técnica Superior de Engenharia Civil, com contrato a termo resolutivo, no Município de Oliveira do Bairro.
19 de março de 2021. - O Presidente da Câmara, Duarte dos Santos Almeida Novo, Dr.
314135653