Sumário: Nomeação para o cargo de chefe de divisão de Desporto e Gestão de Equipamentos Desportivos.
Para os devidos efeitos torna -se público que, findo o procedimento de recrutamento e seleção para provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau: Chefe de Divisão de Desporto e Gestão de Equipamentos Desportivos, conforme aviso 12291/2020 publicitado na 2.ª série do Diário da República n.º 164, do dia 24/08/2020, na Bolsa de Emprego Público (registo n.º OE 202008/0597) e no jornal de âmbito nacional "O Público", em 26/08/2020, nomeio, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, Cristiana Maria Pinho dos Santos, para o cargo de Chefe de Divisão de Desporto e Gestão de Equipamentos Desportivos da Câmara Municipal de Estarreja, com efeitos à data de 01 de fevereiro de 2021, de acordo com o disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro e 68/2013, de 29 de agosto, aplicada à Administração Local através da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação.
O nomeado corresponde ao perfil previamente definido para prosseguir às atribuições da respetiva unidade orgânica, de acordo com a estrutura orgânica dos serviços municipais.
Nota curricular e profissional
Cristiana Maria Pinho Santos, nascida em 22/01/1978, Salreu, Estarreja.
Em 22/03/2001 concluiu a licenciatura em Educação Física, Saúde e Desporto, pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde - Sul e em 27/01/2004 concluiu o Mestrado em Ciência do Desporto - Atividade Física para a 3.ª Idade, pela Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade do Porto.
Da experiência profissional constam:
Tomou posse como Técnica Superior de 2.ª classe (Desporto), em 27/12/2006 e em 18/07/2008 tomou posse como Técnica Superior de 1.ª Classe (Desporto).
No período entre 2016/03/15 e 2017/11/01, exerceu funções, em regime de substituição, de Dirigente Intermédio de 3.º grau da Unidade de Desporto.
Em 2017/11/02 foi nomeada, em regime de comissão de serviço, para o cargo de Chefe de Unidade Municipal - Unidade de Desporto (Dirigente Intermédio de 3.º grau); por força da reestruturação orgânica, a referida comissão de serviço terminou a 2019/12/31.
23 de dezembro de 2020. - O Presidente da Câmara Municipal, Diamantino Manuel Sabina.
313919343