Sumário: Renovação de comissão de serviço no cargo de chefe de divisão de Aprovisionamento e Contratação Pública.
Renovação de comissão de serviço
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Vice-Presidente da Câmara datado de 05 de novembro de 2019, foi renovada a comissão de serviço da Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Contratação Pública, Paula Susana Rodrigues Nunes, pelo período de três anos, a partir de 27 de outubro de 2019, ao abrigo do n.º 2 do artigo 23.º conjugado com o n.º 9 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, adaptada à Administração Local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, cuja nota curricular infra se indica.
Nota Curricular
Nome: Paula Susana Rodrigues Nunes
Habilitações Académicas e Formação profissional mais relevante:
Licenciatura em Economia - Universidade do Algarve - Unidade de Ciência Económicas e Empresariais - conclusão em julho de 1995.
Pós-Graduação em Gestão Autárquica - Instituto Universitário Afonso III - conclusão em junho de 2003.
Frequência de diversas ações de formação relacionadas com as funções desempenhadas.
Frequência do Curso de Gestão Pública na Administração Local - GEPAL - conclusão em junho de 2011.
Frequência do Curso de Pós-Graduação de Direito dos Contratos Públicos - A revisão do Código dos Contratos Públicos - GEPAL - conclusão em janeiro de 2018.
Experiência Profissional:
Em 12 de fevereiro de 1996, ingressou com contrato de trabalho a termo certo, no Município de Loulé, como técnica superior.
De 12 de fevereiro de 1996 a 24 de junho de 1999, assegurou funções como Técnica Superior de Economia na área de Aprovisionamento e Património, no Departamento Administrativo e Financeiro do Município de Loulé.
De 25 de junho de 1999 a 02 de abril de 2000, assegurou a Coordenação Funcional das atividades próprias da Divisão de Aprovisionamento e Património do Município de Loulé.
Em 03 de abril de 2000, foi nomeada Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património do Município de Loulé, em regime de comissão de serviço, pelo período de um ano.
Em 26 de outubro de 2001, foi nomeada Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património do Município de Loulé.
Em 27 de outubro de 2004, a comissão de serviço foi renovada no cargo de Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Património do Município de Loulé.
Em 27 de outubro de 2007, a comissão de serviço foi renovada no cargo de Chefe de Divisão de Património Municipal e Aprovisionamento do Município de Loulé.
Em 27 de outubro de 2010, foi renovada a comissão de serviço no cargo de Chefe de Divisão de Gestão Patrimonial e Contratação Pública do Município de Loulé.
Em 27 de outubro de 2013, foi renovada a comissão de serviço no cargo de Chefe da agora designada Divisão de Gestão do Património Municipal e Aprovisionamento do Município de Loulé.
Em 27 de outubro de 2016, foi renovada a comissão de serviço no cargo de Chefe de Divisão de Gestão do Património Municipal e Aprovisionamento.
Em 27 de outubro de 2019, foi renovada a comissão de serviço no cargo de Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Contratação Pública.
Entre 2007 e 2010 a signatária representou o Município de Loulé no "Projeto de Compras Eletrónicas", da agora designada, Comunidade Intermunicipal do Algarve.
De 2010 à presente data, é representante do Município de Loulé na Comissão de Acompanhamento da "Central de Compras do Algarve".
3 de janeiro de 2020. - O Presidente da Câmara Municipal, Vítor Aleixo.
312969465