Nomeação em regime de substituição do Chefe de Divisão de Serviços Técnicos
Para os devidos efeitos, faz-se público que, por deliberação do Conselho de Administração de 02 de setembro de 2014, de acordo com o Regulamento da Estrutura e Organização dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, publicada no Diário da República, n.º 21, 2.ª série de 30.01.2013, bem como nos termos do n.º 1 do artigo 27.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à Administração Local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, foi nomeado o Técnico Superior na área profissional de Engenharia Civil, João Andrade Carvalho, no cargo de Chefe de Divisão de Serviços Técnicos, cargo de direção intermédia de 2.º grau, em regime de substituição, com efeitos a 6 de setembro de 2014, pelo período de 90 dias, prorrogável pelo tempo necessário, até ao termo do procedimento concursal, entretanto aberto e tendente à nomeação do novo titular. O nomeado possui os requisitos legais exigidos, a competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas para o exercício do cargo e para prosseguir as atribuições e objetivos do serviço, conforme é evidenciado na nota curricular anexa ao presente aviso.
Nota Curricular
Dados Biográficos:
João Andrade Carvalho, natural da freguesia de Orca - Concelho do Fundão.
Habilitações Académicas:
Licenciado em Engenharia Civil, pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa - 1978.
Na área da formação académica, após a licenciatura em Engenharia Civil, é de destacar:
A frequência de diversos seminários no âmbito do abastecimento de água e drenagem de aglomerados urbanos; tratamento de água de abastecimento público e tratamento de águas residuais domésticas e industriais; estações elevatórias de água de abastecimento público; estações elevatórias de águas residuais; gestão e recolha de resíduos sólidos; planeamento do desenvolvimento municipal; construção civil - património e materiais locais para construção civil; gestão de energia em edifícios.
Curso sobre Sistema de Gestão da Qualidade.
Seminário de Alta Direção em Administração Local - CEFA- 2005.
Experiência Profissional:
Atividade em Empresas Privadas:
Em 1979 trabalhou numa empresa de pré-fabricados de betão, no Montijo;
De 1980 a maio de 1982 trabalhou como projetista na empresa Sanaqua, empresa de consultores de Hidráulica e Saneamento Básico;
De junho 1982 a janeiro de 1987 trabalhou como projetista na empresa Hidroprojeto, no âmbito da Consultoria de Hidráulica e Saneamento Básico. Como quadro desta empresa foi co-responsável pela regência da disciplina de Hidráulica Geral na Faculdade de Luanda-Angola, em 1983;
Atividade na Administração Pública:
De março de 1987 a maio de 1988 foi coordenador do projeto MEREC, como Técnico Superior Principal, na Câmara Municipal de Castelo Branco;
A 03 junho de 1988 ingressou no Quadro de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, como Engenheiro de 2.ª classe;
De 01 de julho de 1988 a 05 de abril de 1993 ocupou o cargo de Chefe de Serviços de Água e Saneamento, nos Serviços Municipalizados de Castelo Branco;
De 06 de abril de 1993 a 05 de setembro de 2014 desempenhou o cargo de Diretor de Departamento de Serviços Técnicos dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco.
Filiações:
É membro efetivo da Ordem dos Engenheiros com o n.º 14942;
É membro da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos;
É membro da Associação Portuguesa para estudos do Saneamento Básico.
10 de setembro de 2014. - A Administradora, por delegação de competências, Maria José Barata Baptista.
308166975