Procedimento concursal para provimento de um lugar de Chefe de Divisão de Gestão Municipal
O presidente da câmara municipal de Vila do Bispo, Adelino Augusto da Rocha Soares, no uso da competência que lhe confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, tendo presente o processo para provimento de um lugar de Chefe de Divisão de Gestão Municipal, aberto nos termos do disposto no artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 janeiro, na sua atual redação, adaptada à Administração Local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, por despacho de 3 de abril de 2019, nomeou com efeitos a partir do dia 1 de maio de 2019, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, o Técnico Superior de Gestão, do mapa de pessoal deste Município, Dr. Luís José Rosado Correia.
A presente nomeação fundamenta-se na formação profissional e experiência no desempenho de funções de chefia na Administração Local e em áreas específicas inerentes ao conteúdo funcional da divisão orgânica em apreço, bem como no perfil pessoal aferido em entrevista pública.
Nota relativa ao currículo académico e profissional do Dr. Luís José Rosado Correia, Técnico Superior de Gestão, do mapa de pessoal deste Município:
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Gestão, concluída no ano 1995.
Experiência Profissional:
Técnico Superior de Gestão, na Câmara Municipal de Vila do Bispo, desde 20 de janeiro de 1997;
Chefe de Divisão Económica e Financeira (em regime de substituição), na Câmara Municipal de Vila do Bispo, de 22 de outubro de 2007 a 18 de janeiro de 2009;
Chefe de Divisão Económica e Financeira, (nomeação em comissão de serviço), na Câmara Municipal de Vila do Bispo, de 19 de janeiro de 2009 a 29 de março de 2010;
Chefe de Divisão de Gestão Municipal (em regime de substituição), na Câmara Municipal de Vila do Bispo, de 2 de março de 2018 até à presente data.
Detém competências teórico práticas adquiridas e conferidas por certificados de formação profissional de aperfeiçoamento, atualização e de participação em cursos, seminários e colóquios subjacentes à atividade profissional.
30 de abril de 2019. - O Presidente da Câmara Municipal, Adelino Augusto da Rocha Soares.
312268296