No uso das competências que me são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei 75/2013, 12 de setembro, conjugada com o artigo 21.º da Lei 2/2004 de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à administração local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação conferida pela Lei 82-B/2014, de 31/12 (LOE), foi designado, por meu despacho de 26 de fevereiro de 2019, em comissão de serviço, pelo período de 3 anos, renovável por iguais períodos de tempo, Chefe de Divisão de Ação Social, Juventude, Atividades Económicas e Turismo da Câmara Municipal de Lousada, a licenciada Carla Filomena da Rocha Dias, Técnica Superior do Mapa de Pessoal do Município de Lousada.
A presente nomeação é fundamentada na proposta de designação apresentada pelo Júri do procedimento concursal para provimento do titular do cargo de Chefe de Divisão de Ação Social, Juventude, Atividades Económicas e Turismo da Câmara Municipal de Lousada, concluído após a aplicação dos métodos de seleção (avaliação curricular e entrevista pública), homologada por meu despacho de 26 de fevereiro de 2019.
Os fundamentos da escolha assentaram no juízo ponderado dos referidos métodos de seleção, de acordo com a avaliação e fundamentação que constam das deliberações do júri exaradas nas atas que integram o procedimento concursal.
A presente nomeação é fundamentada na reconhecida competência profissional, aptidão, experiência profissional e formação adequadas do visado para o exercício das funções para que agora é nomeada, como se evidencia pela nota curricular, que se publica em anexo ao presente aviso, do qual faz parte integrante.
Nota Curricular e Profissional
Nome - Carla Filomena da Rocha Dias
Habilitações académicas
Licenciatura em Relações Internacionais - Ramo de Económicas e Politicas na Universidade do Minho;
Experiência profissional:
Entre 02/11/2010 e 31/08/2016 - exerceu funções de Técnica Superior Relações Internacionais na Câmara Municipal de Lousada, em regime de contrato de trabalho a tempo indeterminado;
Entre 01/09/2016 e 30/06/2018 - exerceu funções de Secretária de Apoio à Vereação;
Desde 01/07/2018 até à presente data, exerce funções de Chefe de Divisão Ação Social, Juventude, Atividades Económicas e Turismo, em regime de substituição,
Formação profissional - ao longo do seu percurso profissional frequentou diversas ações de formação e seminários do qual se destaca o Projeto Tâmega e Sousa Empreendedor.
4 de março de 2019. - O Presidente da Câmara, Dr. Pedro Daniel Machado Gomes.
312139068