Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, torna público que, na sequência do procedimento concursal para o provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau - Departamento de Finanças e Património, aberto por aviso 7093/2018 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 100, de 24 de maio de 2018, no jornal "Público" de 25 de maio de 2018 e na Bolsa de Emprego Público (código de oferta n.º OE201805/1281) no dia 25 de maio de 2018, e ao abrigo do disposto nos artigos 5.º, 8.º, 11.º e 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, e nos artigos 4.º, 7.º, 12.º e 23.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, na redação atualizada, nomeou, em comissão de serviço, pelo período de três anos, come feitos a partir de 2 de julho de 2018, o licenciado Dr. Francisco José Fernandes Lavrador no cargo de direção intermédia de 1.º grau - Departamento de Finanças e Património.
Nota relativa ao currículo académico e profissional do nomeado
Francisco José Fernandes Lavrador, nascido em 6 de agosto de 1973, licenciado em Economia pela Universidade Lusíada, em 1999.
Exerceu funções de Secretário da Vereação com início a 13 de julho de 2000 e termo a 3 de novembro de 2002.
Em 4 de novembro de 2002, celebrou contrato de pessoal em regime de estágio com a categoria de Técnico Superior de 2.ª classe - Economista, tendo sido nomeado definitivamente na categoria de Técnico Superior de 2.ª classe (Economista) e aceite a nomeação em 5 de dezembro de 2003. Por Despacho datado de 14 de dezembro de 2005, foi nomeado, na sequência de concurso interno de acesso limitado para a categoria de Técnico Superior de 1.ª classe (Economista), tendo aceite a nomeação em 4 de janeiro de 2006.
Através do Despacho 2/P/2007, foi nomeado para o exercício do cargo de Chefe de Divisão Financeira do Município de Valpaços, com produção de efeitos a 24 de janeiro de 2007, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, cargo que ocupou até 8 de abril do corrente ano.
Por Despacho datado de 6 de abril de 2018, foi nomeado para exercer, em regime de substituição, o cargo de Diretor de Departamento de Finanças e Património, com efeitos a 9 de abril de 2018.
3 de julho de 2018. - O Presidente da Câmara, Dr. Amílcar Castro de Almeida.
311475913