Renovação da comissão de serviço
Ao abrigo e nos termos do n.º 9 do artigo 21.º e dos artigos 23.º e 24.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicáveis à Administração Local por remissão expressa do artigo 17.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, atenta a análise do respetivo desempenho e dos resultados obtidos, a qual teve por base a avaliação de desempenho e o relatório das atividades prosseguidas e dos resultados obtidos apresentados, o Conselho de Administração em sua reunião de 31 de outubro, deliberou, autorizar a renovação da comissão de serviço do Engº. João Andrade Carvalho, como chefe de Divisão de Serviços Técnicos dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, por um período de três anos, com produção de efeitos em 2 de janeiro de 2018, cuja nota curricular se indica.
Nota Curricular
Nome: João Andrade Carvalho, natural da freguesia de Orca - Concelho do Fundão.
Habilitações Académicas
Licenciado em Engenharia Civil, pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa - 1978.
Na área da formação académica, após a licenciatura em Engenharia Civil, é de destacar:
A frequência de diversos seminários no âmbito do abastecimento de água e drenagem de aglomerados urbanos; tratamento de água de abastecimento público e tratamento de águas residuais domésticas e industriais; estações elevatórias de água de abastecimento público; estações elevatórias de águas residuais; gestão e recolha de resíduos sólidos; planeamento do desenvolvimento municipal; construção civil - património e materiais locais para construção civil; gestão de energia em edifícios; Código dos Contratos Públicos; gestão patrimonial de infraestruturas de serviços de águas; redução de perdas, gestão de mudança e sustentabilidade em sistemas de abastecimento de água; formação sobre o SIADAP.
Curso sobre sistema de gestão da Qualidade.
Seminário de Alta Direção em Administração Local - CEFA.
Experiência Profissional - Atividade em Empresas Privadas
Em 1979 trabalhou numa empresa de prefabricados de betão, no Montijo;
De 1980 a maio de 1982 trabalhou como projetista na empresa Sanaqua, empresa de consultores de Hidráulica e Saneamento Básico;
De junho 1982 a janeiro de 1987 trabalhou como projetista na empresa Hidroprojeto, no âmbito da Consultoria de Hidráulica e Saneamento Básico. Como quadro desta empresa foi corresponsável pela regência da disciplina de Hidráulica Geral na Faculdade de Luanda-Angola, em 1983;
Atividade na Administração Pública
De março de 1987 a maio de 1988 foi coordenador do projeto MEREC, como Técnico Superior Principal, na Câmara Municipal de Castelo Branco;
A 03 junho de 1988 ingressou no Quadro de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, como Engenheiro de 2.ª classe;
De 01 de julho de 1988 a 05 de abril de 1993 ocupou o cargo de Chefe de Serviços de Água e Saneamento, nos Serviços Municipalizados de Castelo Branco;
De 06 de abril de 1993 a 05 de setembro de 2014 desempenhou o cargo de Diretor de Departamento de Serviços Técnicos dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco.
De 06 de setembro de 2014 a 01 de janeiro de 2015 desempenhou o cargo de Chefe de Divisão de Serviços Técnicos em regime de substituição dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco.
De 02 de janeiro de 2015 até à presente data desempenhou o cargo de Chefe de Divisão de Serviços Técnicos dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco.
Filiações
É membro efetivo da Ordem dos Engenheiros com o n.º 14942;
É membro da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos;
É membro da Associação Portuguesa para estudos do Saneamento Básico.
27 de novembro de 2017. - O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luís Manuel dos Santos Correia.
311009336