1 - É nomeado para o cargo de vogal executivo do conselho de administração do Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E., o licenciado Ilídio José Nunes de Oliveira Cadilhe, cujo perfil e aptidão para o cargo são evidenciados na respetiva sinopse curricular que se anexa ao presente despacho, dele fazendo parte integrante.
2 - De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 8/2012, de 18 de janeiro, aplicável por força do disposto no n.º 1 do artigo 13.º dos Estatutos constantes do anexo ii do suprarreferido Decreto-Lei 233/2005, a presente nomeação é feita pelo período restante do mandato em curso dos atuais membros do mesmo conselho de administração.
3 - O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de junho de 2012.
28 de maio de 2012. - Pelo Ministro de Estado e das Finanças, por delegação, Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque, Secretária de Estado do Tesouro e das Finanças. - O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro Moita de
Macedo.
Curriculum vitae
Informação pessoal
Nome - Ilídio José Nunes de Oliveira Cadilhe.Morada - Praça de 25 de Abril, 14, 1.º, 4780-373 Santo Tirso (Portugal).
Data de nascimento - 5 de julho de 1973.
Experiência profissional
1 de maio de 2007 - advogado - responsável da Unidade de Assessoria Jurídica da Direção de Assuntos Jurídicos, BPN - Banco Português de Negócios, S. A.De 15 de janeiro de 2002 a 30 de abril de 2007 - advogado - Unidade de Assessoria Jurídica, BPN - Banco Português de Negócios, S. A.
15 de julho de 2001 - advogado, escritório de advogados, Rua de Ramalho Ortigão, 102, 1.º, direito, 4490-678 Póvoa de Varzim (Portugal).
De 1 de setembro de 1999 a 15 de julho de 2001 - advogado estagiário, Vellozo Ferreira, Cavaleiro Brandão, Pinheiro Torres & Associados, Sociedade de Advogados.
Educação e formação
21 de abril de 2012 - curso de formação Gestão e Estratégia Financeiras na Saúde, na Ordem dos Médicos - Norte.Novembro de 2008 - curso de formação DMIF - Diretiva dos Mercados e Instrumentos Financeiros e os Clientes, no IFB - Instituto de Formação Bancária (98 %).
Em abril e maio de 2008 - Produtos Bancários e Financeiros, no IFB - Instituto de Formação Bancária (14 valores).
De outubro de 2006 a de setembro de 2007 - frequência pós-graduação em Direito Bancário, da Bolsa e Seguros - BBS - Instituto de Direito Bancário, da Bolsa e Seguros - BBS - Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (14 Valores - parte curricular). De 26 a 28 de outubro de 2006 - curso de formação Cooperação e Trabalho em Equipa, no WeChange - People, Process and Performance.
De 6 de junho a 23 de setembro de 2006 - curso de formação em Direito Bancário, no IFB - Instituto de Formação Bancária (17 valores - média final).
De 5 de maio a 20 de junho de 2003 - curso de formação inicial de Formadores (homologado pelo IEFP), na FILOMARKETING, Lda.
CAP - certificado de aptidão pedagógica.
23 de junho de 2005 - formação sobre contratos ISDA (International SWAPS and Derivates Association), na VdA - Vieira de Almeida & Associados, Sociedade de Advogados, Lisboa (Portugal).De janeiro a dezembro de 2000 - pós-graduado em Direito do Trabalho, na Faculdade de Direito da Universidade Moderna (Universidade Moderna), Porto (Portugal), nota final - Bom.
30 de julho de 1999 - licenciatura em Direito, na Faculdade de Direito da Universidade Lusíada (Faculdade de Direito), Porto (Portugal).