Nos termos dos n.os 9 e 11 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, conciliado com o n.º 1 do artigo 12.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, e por meu despacho, no âmbito do procedimento concursal para recrutamento de seleção de cargo de direção intermédia foi nomeada, em comissão de serviço, para o exercício do cargo de Diretor de Departamento de Desenvolvimento das Atividades Económicas, pelo período de 3 anos, com efeitos ao dia 27 de janeiro de 2017, Maria João Vaz Osório Rodrigues da Fonseca, Dr.ª, por possuir um perfil que se ajusta às exigências do cargo e prossecução das atribuições e objetivos do serviço, demonstrando possuir a competência técnica e aptidão necessárias para o exercício do cargo, apresentando uma excelente visão de gestão, assim como boa capacidade de comunicação e de liderança. Possui igualmente, o domínio sobre a legislação geral e específica relativamente à área de atuação, conhecendo bem as atribuições do Município e tendo igualmente experiência profissional de qualidade, na área pretendida.
Nota relativa ao currículo académico e profissional da nomeada
Nome: Maria João Vaz Osório Rodrigues da Fonseca
Data de Nascimento: 8 de abril de 1972
Formação Académica:
1996 - Licenciatura em Economia, na Universidade do Porto
1998 - Pós-Graduação em Auditoria, no Instituto Superior de Administração e Gestão
1999 - Pós-Graduação em Gestão Empresarial, no Instituto Superior de Administração e Gestão
Atividades Profissionais:
8 de agosto de 1996 a 19 de maio de 2002, Técnica Superior Economista, na Câmara Municipal de Valongo;
20 de maio de 2002 a 8 de abril de 2003, Chefe de Divisão do Aprovisionamento e Inventário, na Câmara Municipal de Valongo;
9 de abril de 2003 a 11 de março de 2005, Deputada à Assembleia da República na IX Legislatura;
12 de março de 2005 a 25 de janeiro de 2009, Diretora do Departamento de Gestão Financeira, na Câmara Municipal de Paredes;
26 de janeiro de 2009 a 5 de março de 2015, Administradora Executiva, na Empresa Municipal - AMIParedes - Agência Municipal de Investimento de Paredes, E. M.,S. A.;
6 de março de 2015 a 3 de outubro de 2016, Liquidatária da Empresa Municipal - AMIParedes - Agência Municipal de Investimento de Paredes, E. M.,S. A.;
4 de outubro de 2016 a 26 de janeiro de 2017, Diretora do Departamento das Atividade Económicas, em regime de substituição, na Câmara Municipal de Paredes;
26 de janeiro de 2017. - O Presidente da Câmara, Celso Manuel Gomes Ferreira, Dr.
310221968