Nos termos do n.º 9 e n.º 11 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei 64/2011 de 22 de dezembro, conciliado com o n.º 1 do artigo 12.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012 de 29 de agosto e por meu despacho, no âmbito do procedimento concursal para recrutamento de seleção de cargo de direção intermédia foi nomeado, em comissão de serviço, para o exercício do cargo de Chefe de Divisão da Policia Municipal, pelo período de 3 anos, com efeitos ao dia 8 de março de 2016, António Manuel Soares da Silva, Dr., por possuir um perfil que se ajusta às exigências do cargo e prossecução das atribuições e objetivos do serviço, demonstrando possuir a competência técnica e aptidão necessárias para o exercício do cargo, apresentando uma excelente visão de gestão, assim como boa capacidade de comunicação e de liderança. Possui igualmente, o domínio sobre a legislação geral e específica relativamente à área de atuação, conhecendo bem as atribuições do município e tendo igualmente experiência profissional de qualidade, na área pretendida.
Nota relativa ao currículo académico e profissional do nomeado Nome:
António Manuel Soares da Silva Data de Nascimento:
14 de agosto de 1961 Formação Académica:
2006 - Licenciatura em Direito, ramo JurídicoForense, na Universidade Lusíada do Porto;
Competências Técnicas:
1985 - Curso de Formação de Guarda da PSP;
1989/1990 - Curso de Promoção a Subchefe;
1995/1996 - Curso de Promoção a Chefe de Esquadra/subcomissário;
Atividades Profissionais:
de Valongo;
Esquadra de Ermesinde;
07 de agosto de 1987 a 15 de julho de 2002, Comandante da Esquadra
16 de julho de 2002 a 21 de dezembro de 2003, Comandante da
22 de dezembro de 2003 a 25 de abril de 2004, Adjunto da 1.ª Divisão
Policial do Comando Metropolitano da PSP do Porto;
10 de abril de 2004 a 26 de abril de 2004, Comandante Policial, em substituição e acumulação com as funções de Adjunto da 1.ª Divisão Policial do Comando Metropolitano da PSP do Porto;
27 de abril de 2004 a 31 de dezembro de 2006, Adjunto da 1.ª Divisão Policial da 1.ª Divisão Policial do Comando Metropolitano da PSP do Porto;
01 de janeiro de 2007 a 18 de novembro de 2008, Adjunto do Comandante da Policia Municipal do Porto;
19 de novembro de 2008 a 18 de dezembro de 2008, Comandante da
Policia Municipal do Porto, em regime de substituição;
19 de dezembro de 2008 a 9 de outubro de 2012, 2.º Comandante da
Policia Municipal da Policia Municipal do Porto;
10 de outubro de 2012 a 30 de junho de 2015, Chefe da Divisão
Municipal de Policiamento da Câmara Municipal de Porto;
15 de março de 2016. - O Presidente da Câmara, Celso Manuel
Gomes Ferreira, Dr.
309479061
MUNICÍPIO DE POMBAL