Aviso 2782/2002 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos se torna público que, por despachos do presidente da Câmara Municipal, no uso de competências para o efeito, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei 169/99, de 18 de Setembro, foram renovados, nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, por mais um ano, a partir da data do início da renovação, abaixo referida:
Nome ... Categoria ... Data de início do contrato ... Depsacho de renovação ... Data de início da renovação
Manuel Vaz Mendes ... Cantoneiro de limpeza ... 6-9-1999 ... 4-8-2000 ... 6-9-2000
José Manuel de Freitas ... Cantoneiro de limpeza ... 6-9-1999 ... 4-8-2000 ... 6-9-2000
José Guilherme Pereira Ribeiro ... Cantoneiro de limpeza ... 6-9-1999 ... 4-8-2000 ... 6-9-2000
José Francisco Sousa Marques ... Cantoneiro de limpeza ... 6-9-1999 ... 4-8-2000 ... 6-9-2000
José Augusto Matos Barros ... Cantoneiro de limpeza ... 6-9-1999 ... 4-8-2000 ... 6-9-2000
Francisco Vale Almeida Pinheiro ... Cantoneiro de limpeza ... 6-9-1999 ... 4-8-2000 ... 6-9-2000
Francisco Neves Freitas ... Cantoneiro de limpeza ... 6-9-1999 ... 4-8-2000 ... 6-9-2000
Francisco Freitas Pinheiro ... Cantoneiro de limpeza ... 6-9-1999 ... 4-8-2000 ... 6-9-2000
Domingos Fernando Freitas Fernandes ... Cantoneiro de limpeza ... 6-9-1999 ... 4-8-2000 ... 6-9-2000
Carlos Eduardo Fernandes Maia ... Cantoneiro de limpeza ... 6-9-1999 ... 4-8-2000 ... 6-9-2000
Avelino Ribeiro Novais ... Cantoneiro de limpeza ... 6-9-1999 ... 4-8-2000 ... 6-9-2000
António Cardoso Pereira ... Cantoneiro de limpeza ... 6-9-1999 ... 4-8-2000 ... 6-9-2000
Agostinho de Castro Vieira ... Cantoneiro de limpeza ... 6-9-1999 ... 4-8-2000 ... 6-9-2000
Maria La Salette Silva Pinto Correia Novais ... Cantoneiro de limpeza ... 6-9-1999 ... 4-8-2000 ... 6-9-2000
Pedro Freitas Gomes ... Cantoneiro de limpeza ... 6-9-1999 ... 4-8-2000 ... 6-9-2000
Manuel Carlos Silva Santos ... Cantoneiro de limpeza ... 6-9-1999 ... 4-8-2000 ... 6-9-2000
Emília de Fátima Fernandes Cunha ... Aux. téc. de turismo ... 31-8-1999 ... 28-7-2000 ... 31-7-2000
Irene Maria Freitas Fernandes ... Assistente administrativo ... 13-9-1999 ... 4-8-2000 ... 13-9-2000
Maria Helena Costa Sousa ... Cantoneiro de limpeza ... 17-7-1999 ... 5-6-2000 ... 17-7-2000
Paulo Jorge Coimbra Meireles Martins ... Téc. sup. estag. arqueólogo ... 1-10-1999 ... 21-8-2000 ... 1-10-2000
José Augusto Sousa Sendim ... Fiel armazém mercados e feiras ... 1-3-1999 ... 1-2-2000 ... 1-3-2000
José Carlos Costa Lopes ... Lavador de viaturas ... 10-1-1999 ... 3-1-2000 ... 10-1-2000
(Os processos estão isentos de visto do Tribunal de Contas.)
21 de Fevereiro de 2002. - O Presidente da Câmara, António Magalhães.