Aviso 2781/2002 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos se torna público que, por despachos do presidente da Câmara Municipal, no uso de competências para o efeito, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei 169/99, de 18 de Setembro, foram renovados, nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, por mais um ano, a partir da data do início da renovação, abaixo referida:
Nome ... Categoria ... Data de início do contrato ... Depsacho de renovação ... Data de início da renovação
Manuel Freitas Silva ... Mecânico ... 1-2-2000 ... 2-1-2001 ... 2-2-2001
Patrício Alves Pereira ... Eng. téc. civil ... 1-2-2000 ... 2-1-2001 ... 2-2-2001
Maria Luísa Machado Vilaça ... Assist. administ. ... 1-2-2000 ... 2-1-2001 ... 2-2-2001
José Manuel Costa Castro Ferreira ... Assist. Administ. ... 1-2-2000 ... 2-1-2001 ... 2-2-2001
Francisco Silva Coutinho ... Aj. serralheiro ... 10-1-2000 ... 2-1-2001 ... 10-1-2001
Emanuel Augusto Mascarenhas Maia Lobo ... Aux. administ. ... 7-2-2000 ... 4-1-2001 ... 7-2-2001
Vanda Cristina Mendes Costa ... Aux. administ. ... 7-2-2000 ... 4-1-2001 ... 7-2-2001
José Parcídio Meira Leite Salgado ... Téc. sup. estag. ... 12-4-2000 ... 12-3-2001 ... 12-4-2001
Domingos Manuel Ferreira Costa ... CMPVE ... 15-5-2000 ... 11-4-2001 ... 15-5-2001
Orlando Nelson Silva Costa Marques ... Cantoneiro limpeza ... 15-5-2000 ... 12-4-2001 ... 15-5-2001
José Manuel Leite Gomes Meira ... Cantoneiro limpeza ... 15-5-2000 ... 12-4-2001 ... 15-5-2001
Daniel Gonçalves Oliveira ... Fiscal municipal 2.ª ... 19-6-2000 ... 11-5-2001 ... 19-6-2001
Hugo Sérgio Fernandes Dias ... Fiscal municipal 2.ª ... 19-6-2000 ... 11-5-2001 ... 19-6-2001
Ricardo Bruno Ferreira Garcia ... Fiscal municipal 2.ª ... 19-6-2000 ... 11-5-2001 ... 19-6-2001
João Fernandes Oliveira ... Coveiro ... 12-6-2000 ... 11-5-2001 ... 12-6-2001
António José Marques Silva ... Coveiro ... 12-6-2000 ... 11-5-2001 ... 12-6-2001
Maria Teresa Faria Silva Gonçalves ... Téc. sup. estag. arquitecta ... 3-7-2000 ... 31-5-2001 ... 3-7-2001
Ana Patrícia Fialho Esteves ... Téc. sup. estag. arquitecta ... 3-7-2000 ... 31-5-2001 ... 3-7-2001
Marta Esmeralda Pereira Silva ... Aux. Administrativo ... 18-9-2000 ... 14-8-2001 ... 18-9-2001
Joaquina Campos Pereira ... Aux. administrativo... 18-9-2000 ... 14-8-2001 ... 18-9-2001
Fernando Alberto Silva Leite Melo ... Aux. Administrativo ... 18-9-2000 ... 14-8-2001 ... 18-9-2001
João Pedro Martins Oliveira Soares ... Engenheiro civil estagiário ... 27-11-2000 ... 29-10-2001 ... 27-11-2001
(Os processos estão isentos de visto do Tribunal de Contas.)
21 de Fevereiro de 2002. - O Presidente da Câmara, António Magalhães.