Aviso 5878/2001 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos, torna-se público que foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a termo certo, por seis meses, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, considerando a redacção introduzida pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho:
José João Barbosa Prates, com início em 1 de Junho de 2001 e termo em 30 de Novembro de 2001, para a categoria de electricista.
Luís Miguel Prates Pires, com início em 1 de Junho de 2001 e termo em 30 de Novembro de 2001, para a categoria de electricista.
Maria Cristina Gabriel da Cruz, com início em 5 de Junho de 2001 e termo em 4 de Dezembro de 2001, para a categoria de auxiliar de serviços gerais.
Sandra Cristina Parreira Silva Nogueira, com início em 4 de Junho de 2001 e termo em 3 de Dezembro de 2001, para a categoria de auxiliar de serviços gerais.
Valter António Pinto dos Santos, com início em 6 de Junho de 2001 e termo em 5 de Dezembro de 2001, para a categoria de cantoneiro de limpeza.
Ana da Piedade da Silva Pias Richau, com início em 4 de Junho de 2001 e termo em 3 de Dezembro de 2001, para a categoria de auxiliar de serviços gerais.
Joaquina Candeias Leal Grangeia, com início em 6 de Junho de 2001 e termo em 5 de Dezembro de 2001, para a categoria de cantoneiro de limpeza.
João Carlos Laranjeira dos Santos, com início em 6 de Junho de 2001 e termo em 5 de Dezembro de 2001, para a categoria de auxiliar de serviços gerais.
Deolinda da Conceição Ramalho Percheiro Brites, com início em 4 de Junho de 2001 e termo em 3 de Dezembro de 2001, para a categoria de auxiliar de serviços gerais.
(Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)
6 de Junho de 2001. - Por subdelegação de competência do Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, nos termos do n.º 1 do artigo 70.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, o Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Formação, António Manuel Simões da Costa.