Aviso 7857/2000 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos, torna-se público que foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a termo certo por seis meses, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, considerando a redacção introduzida pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho:
Maria do Céu Chaveiro Rebocho, com início em 5 de Setembro de 2000 e termo em 4 de Março de 2001, para a categoria de cantoneiro de limpeza.
Isabel Maria Gomes Coelho, com início em 1 de Setembro de 2000 e termo em 28 de Fevereiro de 2001, para a categoria de educadora de infância.
Joaquim João Ilhéu Ferreira, com início em 30 de Agosto de 2000 e termo em 28 de Fevereiro de 2001, para a categoria de varejador.
Paulo Jorge Ferreira Descalço Fanha, com início em 21 de Agosto de 2000 e termo em 20 de Fevereiro de 2001, para a categoria de arquitecto de 2.ª classe.
Nídia Maria da Cruz Pimenta Fialho, com início em 22 de Agosto de 2000 e termo em 21 de Fevereiro de 2001, para a categoria de varejador.
Jacinto Eduardo Lopes Barrenho, com início em 21 de Agosto de 2000 e termo em 20 de Fevereiro de 2001, para a categoria de carpinteiro de limpos.
João Paulo Abegoaria, com início em 1 de Setembro de 2000 e termo em 28 de Fevereiro de 2001, para a categoria de varejador.
Cristina Isabel Barreiros Velez, com início em 21 de Agosto de 2000 e termo em 20 de Fevereiro de 2001, para a categoria de auxiliar técnico de educação.
Ana da Piedade Silva Pias Richau, com início em 24 de Agosto de 2000 e termo em 23 de Fevereiro de 2001, para a categoria de auxiliar de serviços gerais.
Mauro Daniel Caeiro Freira, com início em 1 de Setembro de 2000 e termo em 28 de Fevereiro de 2001, para a categoria de fiscal municipal de 2.ª classe.
José Francisco Serrano Serôdio, com início em 4 de Setembro de 2000 e termo em 3 de Março de 2001, para a categoria de cantoneiro de limpeza.
Laura Luísa Veiga Fanha Pedras, com início em 4 de Setembro de 2000 e termo em 3 de Março de 2001, para a categoria de varejador.
Luís Manuel Tajola Catarro, com início em 17 de Agosto de 2000 e termo em 16 de Fevereiro de 2001, para a categoria de varejador.
Joaquina Candeias Leal Grangeia, com início em 22 de Agosto de 2000 e termo em 21 de Fevereiro de 2001, para a categoria de varejador.
(Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)
8 de Setembro de 2000. - Por subdelegação de competência do Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, nos termos do n.º 2 do artigo 70.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, o Chefe da Divisão de Recursos Humano e Formação, António Manuel Simões da Costa.