Nomeação - SRH/AV-1/08
No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68º da lei 169/99, de 18 de Setembro, republicada integralmente pela lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o disposto nos nºs. 8 e 10 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei 104/2006, de 7 de Junho, e no seguimento do procedimento concursal para provimento do cargo de direcção intermédia do 2,.º Grau, aberto por aviso 24151/2007, no Diário da República, 2.ª série, n.º 236 de 7 de Dezembro de 2007, no Correio da Manhã de 10 de Dezembro de 2007 e na Bolsa de Emprego Público no dia 10 de Dezembro, nomeio, em comissão de serviço, pelo período de 3 anos, renovável por iguais períodos de tempo, no cargo de Chefe de Divisão de Urbanismo, Ambiente e Qualidade, Helena Maria Afonso Rodrigues Correia, por possuir as competências adequadas às exigências do cargo a prover e reunir os requisitos legais e especiais referidos no aviso de abertura do referido procedimento concursal, bem como os definidos no artigo 20.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro na redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, aplicada à administração local pelo artigo 9.º do Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Lei 104/2006, de 7 de Junho, com efeitos a partir da data do despacho de nomeação.
1 de Fevereiro de 2008. - O Presidente da Câmara, Armando Varela.
Nota curricular
Nome - Helena Maria Afonso Rodrigues Correia
Data de Nascimento - 29/09/1969
Habilitações Literárias - Licenciatura em Arquitectura pela Universidade Lusíada (1988/1993) - último ano opção em Planeamento Urbano - classificação final de 13 valores.
Currículo Profissional:
Em 1 de Outubro de 2007 foi nomeada Chefe de Divisão de Urbanismo, Ambiente e Qualidade, na Câmara Municipal de Sousel;
De 10 de Janeiro de 2007 a 30 de Setembro de 2007, Técnica Superior Principal na Câmara Municipal de Sousel;
De 22 de Fevereiro de 2003 a 9 de Janeiro de 2007, Técnica Superior de 1ª classe na Câmara Municipal de Sousel;
De 19 de Agosto de 2002 até 21 de Fevereiro de 2003 - Técnica Superior de 1ª classe e a exercer funções de responsável pela Divisão de Administração Urbanística na Câmara Municipal de Estremoz;
De 7 de Janeiro de 1999 a 19 de Agosto de 2002, Técnica Superior de 2ª classe e a exercer funções na Divisão de Administração Urbanística na Câmara Municipal de Estremoz;
De 1 de Junho de 1998 a 6 de Janeiro de 1999, contratada a termo certo como Técnica Superior de 2ª classe para a Divisão de Administração Urbanística da Câmara Municipal de Estremoz;
De 1 de Setembro de 1997 a 31 de Maio de 1998, Arquitecta Estagiária ao abrigo da Portaria 268/97 de 18 de Abril (estágio profissional do IEFP), na Divisão de Administração Urbanística da Câmara Municipal de Estremoz (classificação: Muito Bom);
Em 1996/1997, docente em regime de professora provisória na Escola Básica Integrada 1, 2 e 3 de Sousel;
Em 1995/1996, docente em regime de professora provisória na Escola Secundária Padre Alberto Neto - Queluz;
Em 1994/1995, docente em regime de professora provisória na Escola Secundária de Massamá - Sintra;
Em 1994, colaboração em alguns trabalhos de arquitectura no atelier de arquitectura Luísa d' Orey, Lda;
De 1992 a 1994, trabalho desenvolvido no atelier de publicidade e arquitectura Letra Design colaborando e dirigindo trabalhos de arquitectura e equipamento urbano;
De 1991 a 1992, trabalho desenvolvido no atelier de arquitectura Fernando Mesquita Ramalho, Lda, como colaboradora em projectos de arquitectura, recuperação e planeamento;
De 1989 a 1990, acompanhamento de diversos trabalhos de âmbito geral de arquitectura.
2611094882