Despacho 17 552/2007
Na sequência da publicação do Decreto-Lei 205/2006, de 27 de Outubro, que aprovou a Lei Orgânica do Ministério das Finanças e da Administração Pública, designadamente do disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 33.º do mesmo diploma, foi publicado o Decreto-Lei 83/2007, de 29 de Março, que define a natureza, missão, atribuição e organização interna do Instituto de Informática (II).
No desenvolvimento do Decreto-Lei 83/2007, atrás referido, foi publicada a Portaria 353/2007, de 30 de Março, que cria a estrutura nuclear do II e as competências das respectivas unidades orgânicas.
Neste contexto, com vista a garantir o normal funcionamento do II, urge nomear os respectivos dirigentes.
Assim:
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 20.º e do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, nomeio, em regime de substituição, com efeitos a partir de 28 de Junho, a assessora principal licenciada Maria Fernanda Ribeiro Matias para exercer o cargo de direcção intermédia do 1.º grau, directora de serviços de Gestão de Recursos, visto possuir o perfil adequado à prossecução dos objectivos da referida Direcção de Serviços, conforme decorre do respectivo currículo académico e profissional.
10 de Julho de 2007. - O Director-Geral, José António Cordeiro Gomes.
Nota curricular
Identificação:
Nome - Maria Fernanda Ribeiro Matias;
Data de nascimento - 18 de Janeiro de 1949;
Nacionalidade - portuguesa.
Habilitações académicas:
Licenciatura em Economia, pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, concluída em 1977, com a média de 14 valores;
Pós-graduação em Direito da Sociedade da Informação, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, concluída em Julho de 1998.
Actividade profissional:
De 6 de Janeiro de 2003 a 31 de Março de 2007, exerceu as funções de directora de serviços de Recursos Financeiros e Materiais do Instituto de Informática;
De 18 de Junho de 2001 a 19 de Agosto de 2002, foi subdirectora-geral das Instalações e Equipamentos da Saúde, com o pelouro da gestão financeira e dos recursos humanos;
De 2 de Fevereiro de 1990 a 17 de Junho de 2001, exerceu as funções de directora de serviços dos Recursos Financeiros e Materiais do Instituto de Informática;
De 1 de Fevereiro de 1978 a 2 de Fevereiro de 2002, exerceu funções de técnica superior, primeiro no então Fundo de Fomento da Habitação e, posteriormente, no Centro de Informação Científica e Técnica da Reforma Administrativa e no Instituto de Informática;
Participou, como representante do Instituto de Informática junto da Inspecção-Geral de Finanças, no grupo de trabalho para reformulação da contabilidade autárquica;
Integrou a estrutura de compras electrónicas do Ministério das Finanças;
Ingressou na função pública em 3 de Agosto de 1967;
Detém a categoria de assessora principal, do quadro de pessoal do Instituto de Informática, desde 6 de Dezembro de 1993.
Formação profissional - da formação profissional adquirida destaca-se:
Curso de formação de estagiários para técnicos superiores de informática, que se realizou no Instituto de Informática de 4 de Outubro a 13 de Dezembro de 1988;
Programa para Top Management, promovido pelo CEGE - Centro de Estudos de Gestão do Instituto Superior de Economia e Gestão, em Outubro de 1995;
Programa de Gestão para Dirigentes do Instituto de Informática, realizado em Outubro e Novembro de 1996;
Programa INOVA - Investir em Novos Objectivos para a Valorização da Administração, promovido pela Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, tendo integrado várias acções de formação para dirigentes, o qual decorreu de 22 de Fevereiro a 30 de Junho de 1999, com a duração de noventa e duas horas;
Gestão estratégica, promovido pelo INA, de 23 de Outubro a 3 de Dezembro de 2006.