Despacho (extracto) n.º 17068/2009
Por despacho de 2009.06.19 do Presidente do Instituto Politécnico do Porto:
Luís Carlos Soares Fernandes nomeado em comissão de serviço, nos termos da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, e alínea a) do n.º 4 do artigo 9.º da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com efeitos a 01 de Julho de 2009, precedendo concurso e auferindo o vencimento base mensal correspondente a 70 % do índice 100 da carreira de pessoal dirigente, previsto no anexo 8 do Decreto-Lei 353-A/89, de 16 de Outubro.
17 de Julho de 2009. - O Presidente, Vítor Correia Santos.
ANEXO
Nota curricular
Dados biográficos:
Nome - Luís Carlos Soares Fernandes
Data de nascimento - 27 de Julho de 1951
Naturalidade: Freguesia - Burgo
Concelho - Arouca
Habilitações Literárias: Curso geral dos liceus
Experiência profissional:
Iniciou funções na Administração Pública em 8 de Janeiro de 1969 no extinto Instituto Industrial do Porto, interrompidas em 10.10.1972 por motivos de prestação do serviço militar obrigatório, cujo términos se verificou em 21.03.1975.
De 31.07.75 a 25.11.1990, exerceu no Instituto Superior de Engenharia do Porto funções de coordenação e chefia quer nos Serviços de Pessoal, quer na área Académica.
De 26.11.1990 a 31.07.1996 exerceu no Instituto Superior de Engenharia do Porto as funções de Chefe de Repartição, coordenando a Secção de Pessoal e Secção Académica.
De 01.08.1996 a 14.01.2009 exerceu funções no Instituto Politécnico do Porto, coordenando e chefiando a Divisão dos Serviços de Pessoal.
Desde 15.01.2009 exerce no Instituto Politécnico do Porto as funções de chefe de divisão, em regime de substituição, coordenando e chefiando a Divisão dos Serviços de Pessoal.
Possui vários cursos de formação na área de recursos humanos nomeadamente na área de pessoal, qualidade, direito administrativo bem como o curso de formação pedagógica inicial de formadores.
Actividades de Gestão
Membro do Conselho Directivo do Instituto Superior de Engenharia do Porto.
Membro da Assembleia de Representantes do Instituto Superior de Engenharia do Porto, em representação do pessoal não docente.
Membro da Comissão de elaboração dos Estatutos do Instituto Politécnico do Porto a que se referem os artigos 44.º e 45.º da Lei 54/90, de 5 de Setembro.
Membro do Conselho Geral, durante 4 anos (artigo 12.º dos Estatutos homologados pelo Despacho Normativo 76/95 do Ministério da Educação, publicado no DR n.º 276, 1.ª série B de 29.11.1995).
Membro do Colégio Eleitoral para a eleição do Presidente do Instituto Politécnico do Porto a que se refere o artigo 15.º dos Estatutos homologados pelo Despacho Normativo 76/95 do Ministério da Educação, publicado no DR n.º 276, 1.ª série-B de 29.11.1995).
202065916