Em cumprimento do disposto no n.º 11, do artigo 21.º, da Lei 2/2004 de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011 de 22 de dezembro, aplicável por força do disposto no artigo 2.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012 de 29 de agosto e alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro torna-se pública que por Despacho da Senhora Vereadora do Pelouro da Habitação, Dr.ª Matilde Augusta Alves, datado de 12.11.2012, foi designada para exercer em comissão de serviço o cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão, da Divisão Municipal de Equipamentos Cénicos, Maria Manuela Machado Teixeira Rezende Pereira, por possuir a competência e o perfil exigido, vasta e comprovada aptidão e experiência profissional.
Nota curricular
Habilitação académica:
2012 - Frequenta o Mestrado Integrado em Psicologia na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto;
2000 - Conclui Pós-Graduação na área de "Consulta Psicológica de Jovens e Adultos" na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto
1994 - Licenciatura em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto
Experiência profissional:
De 22 de julho de 2012 até à data, Diretora Executiva da Fundação Ciência e Desenvolvimento (Câmara Municipal do Porto e Universidade do Porto), assegurando a gestão e coordenação do Teatro do Campo Alegre e do Planetário do Porto.
Entre 22 de julho de 2004 e 21 de julho de 2010 foi Diretora do Departamento Municipal de Educação e Juventude da Câmara Municipal do Porto.
Entre 14 de agosto de 2003 e 21 de julho de 2004, foi Diretora de Desenvolvimento Social na Fundação para o Desenvolvimento Social do Porto (Câmara Municipal do Porto).
Entre 21 de julho de 1998 e 21 de julho de 2004, na qualidade de técnica superior do Ministério da Educação, integrou a Direção Regional de Educação do Norte, onde coordenou os Serviços de Psicologia e Orientação, o Programa Nacional de Promoção e Educação para a Saúde, e coordenou executivamente projetos de intercâmbio internacional no domínio da orientação escolar e profissional.
Entre 27 de fevereiro de 1995 e 20 de julho de 1998, no Departamento do Ensino Secundário do Ministério da Educação, é coordenadora executiva de projetos internacionais no domínio da orientação vocacional, e integra a equipa responsável pela elaboração e conceção da campanha nacional "9.º Ano, e Agora?".
12 de novembro de 2012. - A Diretora de Departamento Municipal de Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.
306528482