1 - Ao abrigo do disposto nos artigos 1.º, n.º 2, 7.º, n.º 1, alínea d) e 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação dada pelas Leis 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, conjugado com o disposto no artigo 6.º, n.º 1 do Decreto-Lei 98/2011, de 21 de setembro, e nos termos do artigo 2.º, n.º 1 e do artigo 15.º, alíneas a) a g) dos Estatutos do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. (IPDJ, IP), aprovados pela Portaria 11/2012, de 11 de janeiro, designo para o exercício em regime de substituição do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Aprovisionamento e Património do IPDJ, IP, a licenciada Fátima dos Santos Tavares Justino, cujo currículo académico e profissional que se anexa ao presente despacho, demonstra preencher os requisitos legais de provimento do cargo e possuir a competência técnica, a aptidão e o perfil adequados ao exercício das inerentes funções.
2 - O presente despacho produz efeitos reportados a 1 de outubro de 2012.
11 de outubro de 2012. - A Vogal do Conselho Diretivo do IPDJ, I. P., Lídia Praça.
Nota Biográfica
Nome: Fátima dos Santos Tavares Justino.
Data de Nascimento/Naturalidade - 10 de outubro de 1969, Rio de Janeiro.
I - Formação Académica e Profissional:
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Lusófona em 2000;
Parte Curricular do Mestrado em Administração Pública, na Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, em 2001;
Curso de Especialização em Gestão Documental, pelo Instituto Nacional de Administração em 2006;
Certificado de aptidão profissional como formador em 16 de setembro de 2006.
II - Experiência Profissional:
De 15 de setembro de 2010 a 30 de setembro de 2012 - Técnica superior do mapa de pessoal da ex-Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas;
De 1 de agosto de 2008 a 14 de setembro de 2010 - Técnica superior do mapa de pessoal da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária;
De 1 de fevereiro de 2005 a 31 de julho de 2008 - Técnica superior do quadro de pessoal da Direção-Geral de Viação;
De 19 novembro de 2001 a 31 de janeiro de 2005 - Técnica profissional, em regime de requisição, na Direção-Geral de Viação;
De 06 de janeiro de 1996 a 18 de novembro de 2001 - Técnica profissional no Instituto de Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Comunicação Social;
De 30 de novembro de 1990 a 05 de janeiro de 1996 - Assistente administrativa, em regime de Contrato Administrativo de Provimento, no Instituto de Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Comunicação Social.
206482814