No âmbito das diretrizes contidas no Plano de Redução e Melhoria da Administração Central, o Decreto-Lei 124/2011, de 29 de dezembro, estabeleceu a respetiva Lei Orgânica ao determinar a reorganização dos serviços centrais do Ministério da Saúde.
No desenvolvimento do citado diploma, o Decreto-Lei 34/2012, de 14 de fevereiro veio aprovar a Lei Orgânica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), I. P., com a definição da sua missão e atribuições, assente num modelo organizativo composto por serviços centrais e três serviços territorialmente desconcentrados, remetendo para o que viria a ser a Portaria 158/2012, de 22 de maio, a sua estrutura interna.
Importa pois, proceder à nomeação dos titulares dos cargos de direção intermédia de 2.º grau a fim de garantir o normal funcionamento das unidades nucleares criadas.
Considerando que o Engenheiro Carlos Manuel Sebadelhe Sadio, do mapa de pessoal da Agência Nacional das Compras Públicas, I. P., é detentor de aptidão e competência técnica para o exercício das funções inerentes ao cargo de Coordenador do Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública, como resulta da súmula curricular anexa à presente Deliberação,
Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 20.º e 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, o Conselho Diretivo nomeia, em regime de substituição, o Engenheiro Carlos Manuel Sebadelhe Sadio para o lugar de Coordenador do Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública, do mapa de pessoal do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), I. P.
A presente nomeação produz efeitos a 29 de maio de 2012.
12 de junho de 2012. - O Conselho Diretivo: Miguel Soares de Oliveira, presidente - Júlio Pedro, vogal.
Súmula curricular
Nome - Carlos Manuel Sebadelhe Sadio.
Data de nascimento - 28 de junho de 1971.
Habilitações académicas - Licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico.
Carreira profissional:
Desde 20 de abril de 2010 - Coordenador do Serviço de Aprovisionamento e Património do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.;
De 1 de julho de 2007 a 19 de abril de 2010 - Assessor na Agência Nacional de Compras Públicas, E. P. E.;
De 21 de setembro de 2004 a 30 de junho de 2007 - Chefe de Divisão na Direção de Serviços de Gestão de Veículos do Estado da Direção-Geral do Património;
De janeiro a setembro de 2004 - Técnico Superior de 1.ª classe na Direção de Serviços de Gestão de Veículos do Estado da Direção-Geral do Património;
De setembro de 2000 a janeiro de 2004 - Técnico Superior de 2.ª classe na Direção de Serviços de Gestão de Veículos do Estado e na Direção de Serviços do Aprovisionamento Público da Direção-Geral do Património;
De outubro de 1997 a agosto de 2000 - Técnico Superior contratado na Direção-Geral do Património;
De abril de 1996 a abril de 1997 - Engenheiro Estagiário na empresa Lusowatt, Lda., desempenhado funções de fiscalização de obra em empreendimentos hidrelétricos.
Formação relevante em diversas áreas, nomeadamente - Código dos Contratos Públicos, Acordos Quadro e Centrais de Compras, Gestão de Stocks e Aprovisionamento, Seminário de Alta Direção e Formação Pedagógica de Formadores.
206205445