Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 20.º e 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Lei 51/2005, de 30 de agosto e pela Lei 64-A/2008, de 31 de dezembro, Lei 3-B/2010 de 28 de abril e Lei 64-B/2011, de 22 de dezembro, considerando que o júri, na ata final que integra o respetivo procedimento concursal, propôs, fundamentadamente, tendo em conta as respostas dadas às questões sobre o seu percurso profissional, sobre as funções a que se candidatam e sobre as caraterísticas pessoais e profissionais na relação com o desempenho de funções, "...Apreciado o desempenho dos candidatos na entrevista e tendo em conta a análise curricular realizada, o júri deliberou por unanimidade, selecionar a candidata Maria de Lurdes dos Santos Martins. A candidata revelou perfil profissional e pessoal adequado ao desempenho das funções, manifestando uma notável perceção das necessidades da função e do serviço, bem como uma perspetiva de desenvolvimento concretizada em ações concretas, que configurarão um conjunto de melhorias na eficácia e eficiência dos serviços...".
Assim, por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, de 26 de março de 2012, foi provida, em comissão de serviço, a técnica superior da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Licenciada Maria de Lurdes dos Santos Martins para o lugar de Chefe de Divisão Académica da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
O presente provimento produz efeitos a partir de 26 de março de 2012, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo.
Síntese Curricular
Nome - Maria de Lurdes dos Santos Martins
Nacionalidade - Portuguesa
Data de Nascimento - 28 de janeiro de 1955
Habilitações Literárias - Licenciatura em Sociologia
Em 28 de dezembro de 2008, foi nomeada técnica superior principal, do quadro de pessoal desta Faculdade;
De fevereiro de 2006 até à presente data - Coordenação da Divisão Académica da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL;
De abril de 2005 a fevereiro de 2006 - Coordenação do Núcleo de Graduação da Divisão Académica da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL;
Em 21 de abril de 2005, transitou para a categoria de técnica superior de 1.ª classe, nos termos do n.º 3 do artigo 41.º do Regulamento dos Serviços da FCSH, por aplicação do artigo 18.º do Decreto-Lei 404-A/98 de 18 de dezembro;
De 6 de setembro de 2004 a 20 de abril de 2005, exerceu funções como chefe de repartição, na Divisão Académica da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL;
De 13 de outubro de 1989 a 05 de setembro de 2004, exerceu funções como chefe de secção, na Divisão Académica da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL;
De 24 de agosto de 1984 a 12 de outubro de 1989, exerceu funções como 1.º oficial, na Divisão Académica da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL;
De 8 de julho de 1981 a 23 de agosto de 1984, exerceu funções como 2.º oficial, na Divisão Académica da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL;
De 1 de junho de 1978 a 7 de julho de 1981, exerceu funções como 3.º oficial, na Divisão Académica da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL;
De 1 de fevereiro de 1974 a 31 de maio de 1978, exerceu funções como auxiliar de investigador, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas;
De 1 de janeiro de 1974 a 31 de janeiro de 1974, exerceu funções como escriturária-datilógrafa, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de abril de 2012. - O Diretor, Prof. Doutor João Sàágua.
206008364