Procedimento concursal de seleção para provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau - Diretor de departamento de administração geral e finanças
Para os devidos efeitos, torna-se público que, findo o procedimento concursal para o provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, diretor de departamento de administração geral e finanças, por despacho de 09 de março de 2012, foi nomeado, em comissão de serviço pelo período de três anos, renováveis por iguais períodos de tempo, o técnico superior Nuno Vaz Ribeiro, no cargo de direção intermédia de 1.º grau, diretor de departamento de administração geral e finanças do Munícipio de Montalegre
A escolha foi efetuada nos termos do previsto no n.º 5 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15.01, com as alterações que foram sendo introduzidas pela Lei 51/2005 de 30.08, pela Lei 64-A/2008, de 31.12, pela Lei 3-B/2010, de 28.04 e 64/2011, alterada e republicada pela Lei 64/2011 de 22.12. e recaiu no técnico superior Nuno Vaz Ribeiro por possuir experiência profissional para o desempenho das funções objeto do procedimento, correspondente ao perfil pretendido para o cargo, de acordo com os objetivos de prossecução do interesse público e, nessa medida, das atribuições e competências da autarquia na área de administração geral e finanças, assim como pela sua capacidade para motivar equipas de trabalho e colaboradores, capacidade de liderança, espírito de iniciativa, capacidade de planeamento e organização e detém comprovada formação e experiência profissional para o exercício de funções de diretor de departamento de administração geral e finanças.
20 de março de 2012. - O Presidente da Câmara, Dr. Fernando José Gomes Rodrigues.
Nota relativa ao currículo académico e profissional
Nome: Nuno Vaz Ribeiro.
Data de Nascimento: 27.10.1969.
Habilitações Académicas
Licenciatura em direito pela faculdade de direito da universidade de Coimbra, concluída em 21 de julho de 1993, com a média final de 12 valores.
Curso pós-graduação em direito do ordenamento, do urbanismo e do ambiente, ministrado pelo CEDOUA, faculdade de direito da universidade de Coimbra, concluído no ano de 1999, com a média final de 15 valores (Bom).
Curso de pós-graduação em gestão, ministrado pela faculdade de economia da universidade do Porto, concluído em julho de 2004, com a média final de 17 valores (Muito Bom).
Curso "PACES DIRECT - Programa avançado de gestão para diretores executivos dos ACES, realizado entre 5.12.2008 a 18.12.2009, num total de 400 horas, no Instituto Nacional de Administração Pública, IP.
Experiência Profissional
Exercício de advocacia, no período de 1995 a 1996.
Docente da Escola Profissional de Chaves, no período de 1993 a 1995.
Técnico Superior Jurista do Município de Chaves, com ingresso no dia 02.12.1996.
Chefe do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Chaves, no período de 23.10.1999 a 31.07.2001.
Chefe da Divisão Administrativa do Município de Chaves, no período de 01.08.2001 a 15.01.2002.
Chefe do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, no período de 16. 01.2002 a 05.06.2002.
Diretor do Departamento de Administração e Finanças do Município de Montalegre, no período de 06.06.2002 a 28.02.2009.
Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Trás-os-Montes II - Alto Tâmega e Barroso, da ARS-N, IP, no período de 01.03.2009 a 11.12.2011.
Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças da Câmara Municipal de Montalegre, em regime de substituição, no período de 12.12.2011 a 08.03.2012.
305895395