Considerando que o cargo de Director de Serviços Académicos da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa se encontra vago;
Considerando que foi aberto procedimento concursal com vista ao provimento, em Comissão de Serviço, do cargo de direcção intermédia de 1.º grau de Director de Serviços Académicos, através da publicação do aviso 18195/2011, publicado no Diário da República - 2.ª série, n.º 177, de 14 de Setembro de 2011, na Bolsa de Emprego Público com o código de oferta n.º OE201109/0138 e no Jornal Público, de 17 de Setembro de 2011;
Considerando que o júri do concurso se pronunciou favoravelmente sobre a candidata Alexandra Nunes Esteves Tavares de Moura, dado que, das candidaturas apresentadas, se verifica que a desta candidata reúne os requisitos obrigatórios e anunciados e é aquela que detendo a classificação mais elevada, reúne as melhores condições para o exercício do cargo de Director de Serviços Académicos;
Nomeio, em regime de comissão de serviço e pelo período de três anos, renovável por iguais períodos, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 20.º e 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, a Licenciada Alexandra Nunes Esteves Tavares de Moura no cargo de direcção intermédia de 1.º grau de Director de Serviços Académicos, da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa.
Assim e em consequência, nos termos do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, e com as alterações introduzidas pela Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro e Lei 3-B/2010, de 28 de Abril, cessa nesta data a comissão de serviço da Dr.ª Alexandra Nunes Esteves Tavares de Moura como Directora de Serviços, cujas funções tem vindo a desempenhar desde 1 de Julho de 2011, em regime de substituição, uma vez que a esta se segue, nesta data, novo exercício de funções dirigentes em cargo de nível intermédio.
A presente nomeação produz efeitos a partir da data do presente despacho e encontra-se devidamente cabimentada.
13 de Dezembro de 2011. - A Presidente, Maria Filomena Mendes Gaspar.
ANEXO
Síntese Curricular
Dados pessoais:
Nome: Alexandra Nunes Esteves Tavares de Moura
Nacionalidade: Portuguesa
Data de nascimento: 12 de Fevereiro de 1969
Técnica Superior do mapa de pessoal da DREL
Habilitações académicas e profissionais:
Pós-Graduada em Gestão de Recursos Humanos e Benefícios Sociais pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (2008/2009).
Licenciada em Psicologia Clínica pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada de Lisboa, (1987/1992).
Formadora certificada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, com certificado n.º EDF 2509/98 DCR.
Membro da bolsa de formadores da Associação Nacional de Professores, na área e domínio - C21 Prevenção da Toxicodependência, com aplicação a professores dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, com o registo CCPFC/RFO -04010/97.
Programa de Formação em Gestão Publica - FORGEP, Edição Fevereiro a Maio 2011.
Experiência Profissional:
Directora de Serviços, em regime de substituição, conforme Despacho 10948/2011 de 15 de Julho, da Presidente da ESEL, desde 01 de Julho de 2011 na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, coordenando o Núcleo de Serviços Académicos, o Gabinete de Acção Social e o Núcleo da Residência.
Chefe de Divisão, de 01.01.2010 a 30.06.2011, na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, coordenando o Núcleo de Serviços Académicos, o Gabinete de Acção Social e o Núcleo da Residência.
Administradora da Parques Tejo, Entidade Empresarial Municipal, desde 1 de Fevereiro de 2006, com responsabilidade nos seguintes pelouros: Recursos Humanos, da Unidade de Dísticos de Residentes, Unidade de Contra-ordenações, Unidade de parques, Jurídico e Contencioso.
Directora de Departamento dos Assuntos Sociais e Juventude, na Câmara Municipal de Odivelas, de 1 Setembro de 2003 a 31 de Janeiro de 2006 (nomeada ao abrigo do artigos 16.º, n.º 1 e 18.º, n.os 1 e 7, da Lei 49/99 de 22 de Junho, aplicável à Administração Local pelo artigo 1.º pelo Decreto -Lei 514/99, de 24 de Novembro).
Encontrou -se requisitada na Câmara Municipal de Odivelas, afecta ao Departamento de Assuntos Sociais e Juventude, de 1 de Abril a 30 de Junho de 2002.
Coordenadora dos Serviços de Psicologia e Orientação da DREL, localizados na Área Pedagógica 7 Grupo A, de Dezembro de 1997 a Julho de 2001.
205485097