Considerando que o Licenciado, Silvério José Alves de Carvalho, completa em 23 de Abril de 2011, três anos de Comissão de Serviço como Delegado Regional do Minho Lima, cargo de Direcção Intermédia de 2.º Grau;
Considerando que deu tempestivamente conhecimento do termo da respectiva Comissão de Serviço, tendo feito acompanhar aquela comunicação do Relatório de Resultados Obtidos no exercício do respectivo cargo, conforme exigido no n.º 2 do artigo 23.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto.
Considerando os resultados positivos evidenciados no exercício do cargo e vertidos no referido Relatório;
Ao abrigo e nos termos das disposições conjugadas na alínea a), do n.º 2, do artigo 4.º do Decreto-Lei 209/2006, de 27 de Outubro, artigo 3.º da Portaria 219-G/2007, de 28 de Fevereiro, e dos n.os 1 e 2 do artigo 23.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de Agosto:
1 - É renovada a Comissão de Serviço do Licenciado, Silvério José Alves de Carvalho, para exercer o cargo de Delegado Regional do Minho Lima, pelo período de três anos com inicio a 23 de Abril de 2011.
2 - A presente renovação é fundamentada no perfil, experiência e conhecimentos adequados para o desempenho do cargo, demonstrados pelo Curriculum académico e profissional que é publicado em anexo e o qual faz parte integrante do presente Despacho.
Nota curricular
Dados pessoais: Silvério José Alves de Carvalho, casado, nascido em 27 de Novembro de 1957, natural de Sapardos, Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo, e residente no Edifício Alto das Veigas, Bloco A. Rés-do-chão esquerdo, Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo
Formação académica:
Licenciatura em Engenharia Agrícola.
Auditor dos Cursos de Defesa Nacional (CDN 98)
Formação Profissional:
FORGEP - Curso de Gestão em Gestão Pública;
Participou em diversas acções de Formação, Conferências e Seminários, nomeadamente na área da Gestão da Empresa Agrícola, Formação de formadores em Hortofloricultura, Gestão de Centro de Formação Profissional Agrária.
Experiência Profissional:
De 23-01-84 a 09-04-84, Professor Provisório de 11.º Grupo "B".
De 30-10-84 a 30-09-85, Professor Provisório do 11.º Grupo "B".
De 30-09-86 a 30-04-87, funções na Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira no Gabinete de Apoio à Agricultura.
Em 04-05-87 inicia funções como Técnico Superior de 2.ª Classe da Carreira de Engenheiro, em regime de prestação de serviço, na Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho.
Em 04-05-1987, foi nomeado Coordenador do Centro de Formação Profissional de Vila Nova de Cerveira, mantendo-se até 12-01-1999 - Despacho do Director Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho.
Em 13-01-1999, foi nomeado responsável pelo Sector de Gestão do Património Florestal do Vale do Minho - Monção, mantendo-se até 01-06-2004 - Despacho do Director Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho.
Em 02-06-04, transitou para a Direcção-Geral dos Recursos Florestais, Circunscrição Florestal do Norte (Decreto-Lei 80/2004), de 10 de Abril, e exerceu funções no ex-Núcleo Florestal do Alto Minho.
Em 19-03-2007, foi nomeado, em regime de substituição, Delegado Regional do Minho e Lima da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte - Despacho 8/2007 de 19-03-2007, Director da DRAPN.
Em 23-04-2008, foi nomeado, em regime de comissão de serviço, Delegado Regional do Minho e Lima da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte - Despacho 17453/2008 de 16-06-2008, Director da DRAPN, publicado no Diário da República n.º 123, 2.ª série, de 27-06-2008.
9 de Março de 2011. - O Director Regional de Agricultura e Pescas do Norte, António Joaquim Vieira Ramalho.
204444676