Nomeação em regime de substituição
Considerando a vacatura do lugar de Chefe do Departamento de Contratualização e Tarifários, unidade orgânica de nível II, o Conselho Directivo, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Decreto-Lei 147/2007, de 27 de Abril, e pela Portaria 545/2007, de 30 de Abril, delibera nomear a licenciada Maria Celeste Simões Figueira para exercer aquele cargo, em regime de substituição, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 27.º, conjugado com o n.º 9 do artigo 21.º, ambos da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, pela Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro e pela Lei 3-B/2010, de 28 de Abril, articulado com o Despacho 507/2010 de 30 de Novembro de 2009, publicado no Diário da República n.º 5, 2.ª série, de 8 de Janeiro de 2010.
Mais deliberou o Conselho Directivo abrir concurso de recrutamento e selecção com vista ao provimento do referido cargo.
A presente deliberação produz efeitos a partir de 17 de Janeiro de 2011.
13 de Janeiro de 2011. - O Vogal, Jorge Batista e Silva, Presidente do IMTT, I. P., nos termos do artigo 15.º do C. P. A.
Nota Curricular
I - Dados pessoais
Nome: Maria Celeste Simões Figueira
Data de nascimento: 23 de Outubro de 1954
II - Habilitações Literárias
Licenciatura em Economia, pelo Instituto Superior de Economia, terminada em 1986.
III - Experiência Profissional
Desde 1 de Janeiro de 2009: técnica superior no Departamento de Contratualização e Tarifários, na Direcção de Serviços de Regulação Jurídico-Económica do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P.
De Novembro de 2007 até 1 de Janeiro de 2009: Assessora Principal do Quadro da ex-Direcção-Geral de Transportes Terrestres e Fluviais.
De Dezembro de 2002 a Novembro de 2007: Assessora Principal do Quadro da Direcção-Geral de Transportes Terrestres e Fluviais.
De 05 de Julho de 1999 a Dezembro 2002: Assessora do Quadro da Direcção-Geral de Transportes Terrestres.
De 14 de Fevereiro de 1995 a 4 de Julho de 1999: técnica superior Principal do Quadro da Direcção-Geral de Transportes Terrestres.
De 14 de Abril de 1992 a 13 de Fevereiro de 1995: técnica superior de 1.ª classe do Quadro da Direcção-Geral de Transportes Terrestres.
De 7 de Agosto de 1991 a 13 de Abril de 1992: técnica superior de 1.ª classe do Quadro do do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações.
De 11 de Julho de 1988 a 6 de Agosto de 1991: técnica superior de 2.ª classe do Quadro do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações.
De 24 de Abril de 1987 a 10 de Julho de 1988: técnica superior de 2.ª classe da Direcção-Geral de Transportes Terrestres, em Comissão de Serviço.
De 7 de Maio de 1984 a 23 de Abril de 1987: Técnica de 1.ª classe do Quadro do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações.
De 17 Março de 1981 a 6 de Maio de 1984: Técnica de 2.ª classe do Quadro do Gabinete de Estudos e Planeamento da Habitação e Obras Públicas do Ministério do Equipamento Social.
De 1 de Julho de 1979 a 16 de Março de 1981: Técnica de 2.ª classe do Quadro do Gabinete de Planeamento e Controle do Ministério da Habitação Urbanismo e Construção.
De 8 de Novembro de 1977 a 30 de Junho de 1979: Adjunto Técnico de 2.ª classe do Quadro do Gabinete de Planeamento e Controle do Ministério da Habitação Urbanismo e Construção.
De 1 de Agosto de 1977 a 7 de Novembro de 1977: Adjunto Técnico de 2.ª classe, em regime de tarefa, do Gabinete de Planeamento e Controle do Ministério da Habitação Urbanismo e Construção.
204266451