Nomeação em regime de substituição
Considerando a vacatura do lugar de Coordenador do Núcleo de Atendimento Público, unidade orgânica de nível III, da Direcção Regional de Mobilidade e Transportes de Lisboa e Vale do Tejo, por se atingir o fim do prazo de nomeação do respectivo titular, o Conselho Directivo, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Decreto-Lei 147/2007, de 27 de Abril, e pela Portaria 545/2007, de 30 de Abril, delibera nomear a licenciada Guiomar Faria Costa para exercer aquele cargo, em regime de substituição, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 27.º, conjugado com o n.º 9 do artigo 21.º, ambos da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, pela Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro e pela Lei 3-B/2010, de 28 de Abril, articulado com o Despacho 507/2010 de 30 de Novembro de 2009, publicado no Diário da República n.º 5, 2.ª série, de 8 de Janeiro de 2010.
Mais deliberou o Conselho Directivo abrir concurso de recrutamento e selecção com vista ao provimento do referido cargo.
A presente deliberação produz efeitos desde 01 de Fevereiro de 2011.
13 de Janeiro de 2011. - O Vogal, Jorge Batista e Silva, Presidente do IMTT, I. P., nos termos do artigo 15.º do C. P. A.
Nota curricular
I - Dados pessoais
Nome: Guiomar Faria da Costa
Data de nascimento: 5 de Fevereiro de 1964
Nacionalidade: Portuguesa
II - Habilitações literárias
Licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Macau, concluída em 1999;
Pós-graduação em Estudos Europeus - vertente jurídica, pelo Instituto Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, concluída em 2001;
Pós-graduação em Ciências Jurídico-administrativas, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, concluída em 2003;
Curso "FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública" organizado pelo INA.
III - Experiência profissional
Desde 1 de Novembro de 2007 até à data
Coordenadora do Núcleo de Atendimento Público, da Direcção Regional de Mobilidade e Transportes de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP;
De 1 de Abril de 2007 a 31 de Outubro de 2007
Técnica superior, da carreira de jurista, do quadro de pessoal da ex-Direcção-Geral de Viação, na Divisão de Condutores, da Direcção Regional de Viação de Lisboa e Vale do Tejo;
De 1 de Abril de 2006 a 31 de Março de 2007
Responsável pelo Núcleo de execuções e atendimento ao público da Divisão de Contra-ordenações da Direcção Regional de Viação de Lisboa e Vale do Tejo da ex-Direcção-Geral de Viação;
De 1 de Outubro de 2004 a 31 de Março de 2006
Técnica superior, da carreira de jurista, na Divisão de Contra-ordenações da Direcção Regional de Viação de Lisboa e Vale do Tejo da ex-Direcção-Geral de Viação;
De Abril 1999 a 30 de Setembro de 2004
Técnica superior, do quadro de pessoal do Departamento de Modernização e Recursos da Saúde, do Ministério da Saúde;
Em 4.2.1985 ingressa na Administração Pública de Macau, na área das Obras Públicas e Transportes.
204266468