Nomeação em regime de substituição
Considerando a iminente vacatura do lugar de Director Regional de Mobilidade e Transportes do Centro, por se atingir o fim do prazo de nomeação do respectivo titular, o Conselho Directivo, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Decreto-Lei 147/2007, de 27 de Abril, e pela Portaria 545/2007, de 30 de Abril, delibera nomear o licenciado Manuel António Miranda Góis para exercer aquele cargo, em regime de substituição, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 27.º, conjugado com o n.º 9 do artigo 21.º, ambos da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, pela Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro e pela Lei 3-B/2010, de 28 de Abril, articulado com o Despacho 507/2010 de 30 de Novembro de 2009, publicado no Diário da República n.º 5, 2.ª série, de 8 de Janeiro de 2010.
Mais deliberou o Conselho Directivo abrir concurso de recrutamento e selecção com vista ao provimento do referido cargo.
A presente deliberação produz efeitos a partir de 09 de Janeiro de 2011, inclusivé.
6 de Janeiro de 2011. - O Vogal, Jorge Batista e Silva, presidente do IMTT, I. P., nos termos do artigo 15.º do CPA.
Nota Curricular
I - Dados Pessoais:
Nome - Manuel António Miranda Góis;
Data de nascimento - 29 de Novembro de 1954;
II - Habilitações literárias - Licenciatura em Engenharia Electrotécnica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;
III - Experiência profissional:
Professor de Matemática, contratado, de 12/11/80 a 31/7/81 e de 01/10/81 a 30-09-1982;
Professor de Electrotecnia (2.º grupo B), contratado de 1/10/82 a 13/09/83;
Nomeado provisoriamente, engenheiro electrotécnico de 2.ª classe do quadro de pessoal do GAT de Estremoz, D. R., n.º 187, 2.ª série de 16/08/83, tendo tomado posse a 14/09/83;
Transferido para igual lugar do quadro de pessoal do Gabinete de Apoio Técnico de Águeda, D. R. n.º 261, 2.ª série de 13/11/85, tendo tomado posse a 2/12/85;
Nomeado provisoriamente técnico superior de 2.ª classe do quadro permanente da Direcção-Geral de Viação, tendo tomado posse na Direcção de Serviços de Viação do Centro, em 24/02/88;
Nomeado definitivamente técnico superior de 2.ª classe do quadro permanente da Direcção-Geral de Viação (visto, T. C., 27/11/89), nos termos da alínea a), n.º 1 do Artigo 67.º do Dec. Lei 21/83 de 21 de Janeiro;
Promovido a técnico superior de 1.ª classe da carreira de engenharia, tendo tomado posse na DRVC, em 24/09/91;
Chefe de divisão da Delegação de Viação de Leiria, em comissão de serviço, com efeitos a partir de 3/03/94 e que se prolongou até 30-09-2004;
Nomeado definitivamente assessor da carreira de engenheiro, D. R., 2.ª série de 08-03-2002;
Assessor principal da carreira de engenheiro, Portaria 1499/2003 (2.ª série), de 14/11;
Nomeado, em regime de substituição, Chefe de Divisão de Contra-Ordenações da Direcção Regional de Viação Centro, com efeitos a partir de 01-12-2006, por Despacho 26350/2006 de 30-11-2006, publicado no D. R., 2.ª série de 29-12-2006.
Nomeado, em regime de substituição, Director de Serviços da Direcção Regional de Viação Centro, com efeitos a partir de 01-02-2007, por Despacho 4406/2007 de 31-01-2007, publicado no D. R., 2.ª série de 12-03-2007.
Por Deliberação (extracto) n.º 1885/2008, de 03-01-2008, publicada no D. R., n.º 133, 2.ª série de 11-07-2008, contratado em regime de comissão de serviço prevista no Código do Trabalho para o desempenho de funções de Director Regional de Mobilidade e Transportes do Centro, com efeitos a partir de 10-01-2008.
204248186