Nomeação em regime de substituição
Considerada a vacatura do lugar de Chefe do Departamento de Tecnologias de Informação e Comunicação da Direcção de Serviços de Sistemas de Informação, unidade orgânica de nível II, a partir de 31 de Outubro de 2010 e prevendo-se que persista para além dos sessenta dias, o Conselho Directivo, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Decreto-Lei 147/2007, de 27 de Abril, que criou o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., (IMTT,IP), no desenvolvimento da qual foram aprovados pela Portaria 545/2007, de 30 de Abril os Estatutos que determinam a sua organização interna, e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 27.º, conjugado com o n.º 9 do artigo 21.º, ambos da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, pela Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro e pela Lei 3-B/2010, de 28 de Abril, articulado com o Despacho 507/2010 de 30 de Novembro de 2009, publicado no Diário da República n.º 5, 2.ª série, de 8 de Janeiro de 2010 e com os artigos 1.º a 8.º do Regulamento que aprova o Regime Retributivo do IMTT,I. P., deliberou, em 20 de Outubro de 2010, nomear o licenciado Rui Manuel Granja Alves, para exercer aquele cargo, em regime de substituição, pelo prazo de 60 dias, salvo se estiver em curso procedimento tendente à nomeação de novo titular.
A presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de Novembro de 2010
Lisboa, 11 de Novembro de 2010. - O Vogal, Jorge Batista e Silva, Presidente do IMTT, I. P., nos termos do artigo 15.º do C. P. A.
Nota Curricular
I - Dados pessoais
Nome: Rui Manuel Granja Alves
Data de nascimento: 03.07.1967
II - Habilitações Literárias
Licenciatura em Informática, em 1993, pela Faculdade de Ciências da Universidade Clássica de Lisboa, com média de 13 valores
Curso de Formação Profissional FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública, com classificação de 16,5 valores, Instituto Nacional de Administração, 120 horas, de 8 de Maio a 28 de Julho de 2006.
Curso de Formação Profissional de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, com classificação de Bom, Instituto do Emprego e Formação Profissional, 90 horas, de 17 de Julho de 2000 a 2 de Agosto de 2000.
Diversos cursos de formação em Tecnologias e Sistemas de Informação.
III - Experiência Profissional
Responsável pela área tecnológica relativa ao Tacógrafo Digital, ao nível da União Europeia, representado Portugal nas reuniões comunitárias da especialidade, desde 2008.
Representante de Portugal nos diversos comités relacionados com ERRU working group e Tachonet User Group.
Chefe de Departamento de Tecnologias de Informação e Comunicação da Direcção de serviços de Sistemas de Informação desde Novembro de 2007. De entre as funções exercidas fazem parte a responsabilidade pela gestão de toda a infra-estrutura de comunicações LAN e WAN do IMTT, gestão do parque de servidores (cerca de 150 máquinas com diversos SO e funções - Correio Electrónico, servidores de domínio, servidores de bases de dados Oracle e SQL Server, Servidores aplicacionais, servidores internet e intranet, servidores de ficheiros, servidores de sistemas de informação geográfica, etc.), gestão do parque de microinformática com 1200 postos de trabalho e 800 impressoras. Experiência em implementação tecnológica de serviços online para o cidadão através e portais e soluções similares.
Chefe de Divisão de Aplicações da Direcção-Geral de Transportes Terrestres e Fluviais do Ministério das Obras públicas, Transportes e Comunicações, de Abril de 2007 até Outubro de 2007;
Director de Serviços de Organização e Informática na Secretaria-Geral do Ministério da Obras Públicas, Transportes e Comunicações de 1 de Novembro de 2006 a 25 de Abril de 2007;
Especialista de Informática de Grau 3 Nível 1 desde Abril 2006;
Chefe de Divisão de Aplicações da Direcção-Geral de Transportes Terrestres e Fluviais do Ministério das Obras públicas, Transportes e Comunicações, de Novembro de 2000 até Outubro de 2007;
Técnico superior de informática de 1.ª classe na Direcção-Geral de Transportes Terrestres, em 30 de Maio de 1999;
Técnico superior de informática de 2.ª classe no Instituto Português do Sangue, de Setembro de 1995 a Maio de 1999.
Técnico superior de 2.ª classe no Instituto Português do Sangue, de Abril de 1994 a Agosto de 1995.
Analista/programador (equiparado a técnico superior de informática de 2.ª classe) no Instituto da Água, de Novembro de 1993 a Abril de 1994.
Estágio no Centro Nacional de Informação Geográfica, com funções de analista/programador ao abrigo do estágio profissionalizante para conclusão da licenciatura, de Janeiro a Outubro de 1993.
Documentação elaborada
Alves, Rui M. G. (1993) - Relatório de Estágio sobre Análise e Concepção da Componente Alfanumérica de Águas Subterrâneas do Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos para o Instituto da Água. Lisboa: Faculdade de Ciências da Universidade Clássica de Lisboa; Centro Nacional de Informação Geográfica.
Alves, Rui M. G. (1993) - Anexos ao Relatório de Estágio. Lisboa: Faculdade de Ciências da Universidade Clássica de Lisboa; Centro Nacional de Informação Geográfica.
Alves, Rui M. G., DSRH (1994) - Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. Lisboa: Direcção de Serviços de Recursos Hídricos; Instituto da Água.
Códigos de Barras. Normalização, Produção e Implementação. Lisboa: Gabinete de Estudos e Planeamento; Instituto Português do Sangue.
Alves, Rui M. G. (1994) - O Sistema de Informação de Dadores, Estrutura, Objectivos e Implementação. Lisboa: Instituto Português do Sangue.
203951904