Deliberação (extracto) n.º 2092/2010
Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., de 11 de Outubro de 2010, nos termos e ao abrigo dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria 637/2007, de 30 de Maio, e republicados em anexo à Portaria 570/2009, de 29 de Maio, rectificada pela Declaração de Rectificação 42/2009, de 23 de Junho, e da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, e alterada pela Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), conjugado com o disposto no artigo 6.º, da Lei 59/2008, de 11 de Setembro, foi nomeado, em regime de comissão de serviço, pelo período de 3 anos, o licenciado, Alexandre Mata de Oliveira, no cargo de Director de Serviços da Direcção de Serviços de Promoção do Emprego do Departamento de Emprego, cargo de direcção intermédia de 1.º grau.
Nota Curricular
Alexandre Mata de Oliveira, nascido em 12 de Maio de 1959.
Licenciado em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Economia, da Universidade Técnica de Lisboa.
No período compreendido entre 1 de Dezembro de 1993 e 7 de Janeiro de 1996, exerceu o cargo de Chefe de Serviços da Unidade de Programas de Emprego, do Centro de Emprego de Torres Vedras.
No período compreendido entre 8 de Janeiro de 1996 e 28 de Março de 2000, exerceu o cargo de Director do Centro de Emprego de Torres Vedras.
No período compreendido entre 29 de Março de 2000 e 11 de Agosto de 2009, exerceu o cargo de Director de Serviços de Promoção do Emprego, do Departamento de Emprego, do IEFP, I. P.
No período compreendido entre 5 de Maio de 2003 à presente data, exerce o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Centro de Formação Profissional para a Industria Cerâmica (CENCAL).
No período compreendido entre 12 de Agosto de 2009 e 28 de Dezembro de 2009, exerceu o cargo, em regime de substituição, de Director de Departamento do Departamento de Emprego, do IEFP, I. P.
No período compreendido entre 29 de Dezembro de 2009 e 26 de Fevereiro de 2010, exerceu em regime de substituição, o cargo de Director de Serviços da Direcção de Serviços de Promoção do Emprego, do IEFP, I. P.
No período compreendido entre 27 de Fevereiro de 2010 e até à presente data, exerceu em regime de substituição, o cargo de Director de Serviços da Direcção de Serviços de Promoção do Emprego, do IEFP, I. P.
2010-11-12. - A Directora de Serviços, Maria Teresa Gonçalves de Matos Vitorino.
203937527