Deliberação (extracto) n.º 2059/2010
Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., de 11 de Outubro de 2010, nos termos e ao abrigo dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria 637/2007, de 30 de Maio, e republicados em anexo à Portaria 570/2009, de 29 de Maio, rectificada pela Declaração de Rectificação 42/2009, de 23 de Junho, e da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, e alterada pela Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), conjugado com o disposto no artigo 6.º, da Lei 59/2008, de 11 de Setembro, foi nomeada, em regime de comissão de serviço, pelo período de 3 anos, a licenciada, Branca Isabel Rodrigues Branco Ferreira, no cargo de Directora de Serviços do Gabinete de Instalações, cargo de direcção intermédia de 1.º grau.
Nota Curricular
Branca Isabel Rodrigues Branco Ferreira, nascida em 5 de Janeiro de 1962.
Licenciatura em Engenharia Civil, pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.
Em 2 de Fevereiro de 1984 foi admitida no IEFP, I. P., no Departamento Administrativo e Financeiro, onde desempenhou diversas funções, tendo nomeadamente participado no apuramento de contas e na elaboração de relatórios de pedido de saldo, dos cursos de formação profissional apoiados pelo Fundo Social Europeu.
Na sequência das habilitações adquiridas na área da Engenharia Civil, ingressou em 18 de Junho de 1990, na Direcção de Serviços de Instalações do mesmo Instituto, onde desempenhou funções técnicas nas áreas de Projecto e Obra.
No período compreendido entre 13 de Agosto de 1997 e 24 de Agosto de 1999, exerceu o cargo de Coordenadora do Núcleo de Obras da Direcção de Serviços de Instalações, do IEFP, I. P.
No período compreendido entre 25 de Agosto de 1999 e 3 de Julho de 2001, exerceu o cargo de Coordenadora de Projectos e Estudos, da Direcção de Serviços de Instalações, do IEFP, I. P.
No período compreendido entre 4 de Julho de 2001 e 30 de Abril de 2007, exerceu o cargo de Directora de Serviços, da Direcção de Serviços de Instalações, do IEFP, I. P.
No período compreendido entre 1 de Maio de 2007 e 28 de Dezembro de 2009, exerceu em regime de substituição, o cargo de Directora de Serviços do Gabinete de Instalações, do IEFP, I. P.
No período compreendido entre 29 de Dezembro de 2009 e 26 de Fevereiro de 2010, exerceu em regime de substituição, o cargo de Directora de Serviços do Gabinete de Instalações, do IEFP, I. P.
No período compreendido entre 27 de Fevereiro de 2010 e até à presente data, exerceu em regime de substituição, o cargo de Directora de Serviços do Gabinete de Instalações, do IEFP, I. P.
2010-11-08. - A Directora de Serviços, Maria Teresa Gonçalves de Matos Vitorino.
203915754