Deliberação (extracto) n.º 2005/2010
Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., de 7 de Outubro de 2010, nos termos e ao abrigo dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria 637/2007, de 30 de Maio, e republicados em anexo à Portaria 570/2009, de 29 de Maio, rectificada pela Declaração de Rectificação 42/2009, de 23 de Junho, e da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, e alterada pela Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), conjugado com o disposto no artigo 6.º, da Lei 59/2008, de 11 de Setembro, foi nomeado, em regime de comissão de serviço, pelo período de 3 anos, o licenciado, Paulo de Carvalho Simões, no cargo de Director de Centro do Centro de Emprego de Loures da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, cargo de direcção intermédia de 1.º grau.
Nota Curricular
Paulo de Carvalho Simões, nascido a 22 Abril de 1966.
Licenciado em Informática.
No período compreendido entre 5 de Janeiro de 2010 e até à presente data, exerceu em regime de substituição, o cargo de Director de Centro de Emprego do Centro de Emprego de Loures.
No período compreendido entre 23 de Setembro de 2009 e 28 de Dezembro de 2009, exerceu o cargo de Director de Centro de Formação Profissional do Centro de Formação Profissional de Lisboa para o Sector Terciário, em regime de substituição ao abrigo do artigo 41 do CPA.
No período compreendido entre 31 de Dezembro de 2008 e 4 de Janeiro de 2010, exerceu o cargo de Chefe de Serviços do Centro de Formação Profissional de Lisboa para o Sector Terciário.
No período compreendido entre 12 de Setembro de 2008 e 30 de Dezembro de 2009, exerceu o cargo de Coordenador de Núcleo do Núcleo de Desenvolvimento da Qualificação do Centro de Formação Profissional de Lisboa para o Sector Terciário.
No período compreendido entre 1 de Fevereiro de 2006 e 31 de Maio de 2007, exerceu o cargo de Coordenador de Núcleo do Núcleo de Avaliação e Certificação do Centro de Formação Profissional de Lisboa para o Sector Terciário.
No período compreendido entre 1 de Fevereiro de 2006 e 31 de Dezembro de 2008, Coordenador do Centro Novas Oportunidades do Centro de Formação Profissional de Lisboa para o Sector Terciário.
No período compreendido entre 19 de Julho de 2001 e 1 de Fevereiro de 2006, exerceu funções de Técnico Superior no Núcleo de Redes, Assessoria de Sistemas de Informação.
No período compreendido entre 31 de Dezembro de 1998 e 19 de Julho de 2001, exerceu funções de Técnico de Sistemas no Núcleo de Redes, na Assessoria de Sistemas de Informação.
No período compreendido entre 19 de Julho de 1996 e 31 de Dezembro de 1998, exerceu funções de Técnico de Analise e Programação na Direcção de Serviços de Informática.
No período compreendido entre 2 de Maio de 1992 e 19 de Julho de 1996, exerceu funções de Técnico no Núcleo de Instalações Especiais, na Direcção de Serviços de Instalações e Equipamentos.
No período compreendido entre 1 de Junho de 1991 e 2 de Maio de 1992, Coordenador da Equipa de Manutenção de Edifícios, na Direcção de Serviços de Instalações e Equipamentos.
Em 19 de Junho de 1990, contratado pelo IEFP, I. P., para exercer funções na Equipa de Manutenção de Edifícios, na Direcção de Serviços de Instalações e Equipamentos.
No período compreendido entre 7 de Janeiro de 1989 e 20 de Maio de 1990, Técnico de Manutenção de Maquinas Computorizadas de Embalagem Automática. NOVUM - Indústria e Reparações, Lda.
2010-11-02. - A Directora de Serviços, Maria Teresa Gonçalves de Matos Vitorino.
203887348