Deliberação (extracto) n.º 2002/2010
Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., de 7 de Outubro de 2010, nos termos e ao abrigo dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria 637/2007, de 30 de Maio, e republicados em anexo à Portaria 570/2009, de 29 de Maio, rectificada pela Declaração de Rectificação 42/2009, de 23 de Junho, e da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, e alterada pela Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), conjugado com o disposto no artigo 6.º, da Lei 59/2008, de 11 de Setembro, foi nomeada, em regime de comissão de serviço, pelo período de 3 anos, a licenciada, Ana Catarina Graça da Rocha, no cargo de Director de Centro do Centro de Emprego de Lamego da Delegação Regional do Norte, cargo de direcção intermédia de 1.º grau.
Nota Curricular
Ana Catarina Graça da Rocha, nascida a 7 de Junho de 1978.
Licenciada em Educação Social.
Especialista em "Estudos de Desenvolvimento em Ciências Sociais e Educacionais - na área de Perspectivas Europeias sobre a Inclusão Social, grau conferido pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.
Titular de curso específico para alta direcção em administração pública (Gestão Pública na Administração Local), conferido pelo Centro de Estudos e Formação Autárquica.
No período compreendido entre 10 de Outubro de 2007 até à presente data, exerceu o cargo de Chefe de Divisão da Divisão da Acção Social do Município de Tarouca.
No período compreendido entre 16 de Outubro de 2006 e 10 de Outubro de 2007, exerceu em regime de substituição, o cargo de Chefe de Divisão da Divisão da Acção Social do Município de Tarouca.
No período compreendido entre 13 de Novembro de 2002 e 15 de Outubro de 2006, técnica superior do mapa de pessoal do Município de Tarouca.
No período compreendido entre 1 de Junho de 2010 até apresente data, exerceu o cargo de Conselheira Local para a Igualdade, no Município de Tarouca.
No período compreendido entre 2007 até à presente data, foi interlocutora da Rede Social na Plataforma supraconcelhia do Douro, na qualidade de representante do Município de Tarouca.
No período compreendido entre 2004 até à presente data, foi representante do Município de Tarouca no núcleo executivo e no plenário do Conselho Local de Acção Social de Tarouca.
No período compreendido entre 2003 até à presente data, foi representante do Município de Tarouca no Núcleo Local de Inserção de Tarouca, do Rendimento Social de Inserção.
No período compreendido entre Fevereiro de 2002 e Julho de 2008, exerceu funções de Técnica Cooptada na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Tarouca.
2010-11-02. - A Directora de Serviços, Maria Teresa Gonçalves de Matos Vitorino.
203887275