Considerando que a Lei 2/2004, de 15 de janeiro - com as alterações introduzidas pelas Leis 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro -, prevê no seu artigo 20.º que o recrutamento dos titulares de cargos de direção intermédia, designadamente de 2.º grau, é efetuado de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, que possuam competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo que reúnam quatro anos de experiência profissional em funções, cargos carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura;
Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 8.º dos Estatutos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do anexo ao despacho 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, os coordenadores de área das unidades operativas dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa são equiparados, para todos os efeitos legais, a cargo de direção intermédia de 2.º grau;
Considerando que a Dr.ª Sandra Paula Gorgita Meneses é possuidora de um relevante currículo profissional, revelador de que o mesmo detém características adequadas ao exercício do cargo de coordenadora da área de consolidação, controlo e prestação de contas do Departamento Financeiro dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa:
Ao abrigo do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) e do n.º 1 do artigo 92.º da Lei 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de coordenadora da área de consolidação, controlo e prestação de contas do Departamento Financeiro dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, a Dr.ª Sandra Paula Gorgita Meneses, com efeitos a partir de 13 de novembro de 2013.
Nota curricular
Licenciatura em Gestão pela Universidade Autónoma de Lisboa em 1995.
Exerceu funções de Chefe de Divisão da Área de Consolidação, Controlo e Prestação de Contas dos Serviços Financeiros do Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa desde 12 de julho de 2010.
Chefe de divisão Administrativa e Financeira, em regime de substituição, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, de 1 de janeiro a 11 de julho de 2010.
Chefe de divisão Administrativa e Financeira da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, de 22 de julho de 2005 a 31 de dezembro de 2009.
Técnica superior de 1.ª classe (gestão) do quadro da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, de 2 de julho de 2004 a 21 de julho de 2005.
Técnica superior de 2.ª classe (gestão) do quadro da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, de 16 de julho de 2002 a 1 de julho de 2004.
Estagiária da carreira técnica superior (gestão) na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, de 8 de maio de 2001 a 15 de julho de 2002, tendo concluído o estágio com a classificação de 17 valores.
Técnica profissional de 2.ª classe na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, na área financeira, de 1 de outubro de 1999 a 7 de maio de 2000.
Técnica de controlo e contabilidade no Banco Mello, S. A., de junho de 1996 a setembro de 1999.
Estagiária na Direção de Contabilidade, de janeiro a maio de 1996, na Merck Sharp & Dohme.
Membro do conselho de gerência do Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados.
Frequência do seminário de alta direção a que alude o n.º 1 do artigo 35.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, bem como de diversas outras ações e cursos de formação diretamente relacionados com a área de atuação em causa.
13 de novembro de 2013. - O Reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra.
207452238